M Francis MOREL
Président de SAS JAMOTTE MOTOCULTURE
M Francis MOREL a 70 ans ( naissance en 1954), est Président de la société SAS JAMOTTE MOTOCULTURE
M Francis MOREL peut être contacté au siège de la société SAS JAMOTTE MOTOCULTURE par courrier à l'adresse SAS JAMOTTE MOTOCULTURE LA PAPILLONNIERE RUE DE CAEN COULONCES 14500 VIRE NORMANDIE FRANCE, par téléphone au 0231688022 ou par fax au 02Â 31Â 68Â 85Â 10
La société SAS JAMOTTE MOTOCULTURE est principalement dirigée par M Francis MOREL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4661Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- moissonneuses
- batteuses
- machines à traire
- machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- tracteurs agricoles et forestiers
La société SAS JAMOTTE MOTOCULTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33225019000037.
- M Francis MOREL, Président (1954) depuis le 19 janvier 2005
- M Sebastien MOREL, Directeur général (1977) depuis le 29 avril 2017
- M Tony MOREL, Directeur général (1980) depuis le 29 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SAS JAMOTTE MOTOCULTURE est de 54 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Francoise MOREL, Directeur général (1952) du 19 janvier 2005 au 29 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDIT EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 novembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS JAMOTTE MOTOCULTURE | |
Entrepreneurs individuels | SAS JAMOTTE MOTOCULTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 332250190 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | RUE DE CAEN 14500 VIRE-NORMANDIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 juin 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 avril 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 13 006 000,00 | |
Résultat net | 314 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale de l'entreprise | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale au registre des métiers | 3312ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, | |
Principal | grossiste en matériel agricole |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 334 000 |
Immobilisation incorporelle | 75 000 |
Immobilisation corporelle | 256 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 5 718 000 |
Stock | 3 611 000 |
Avance | 71 000 |
Créance | 1 051 000 |
Placement | 986 000 |
Total Actif | 6 052 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 344 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 708 000 |
Total Passif | 6 052 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 006 000 |
Produit d'exploitation | 13 371 000 |
Charge d'exploitation | 12 900 000 |
Résultat d'exploitation | 470 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 21 000 |
Résultat financier | -11 000 |
Résultat courrant | 459 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 15 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 314 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33225019000037 | SAS JAMOTTE MOTOCULTURE LA PAPILLONNIERE RUE DE CAEN COULONCES 14500 VIRE NORMANDIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00804 VRP
Président : MOREL Francis Fondé de pouvoir : MOREL Françoise né(e) DEME Directeur général : MOREL Françoise né(e) DEME Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BLIN-LEBRETON Philippe
Président : MOREL Francis ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : MOREL Françoise né(e) DEME ; Directeur général : MOREL Sébastien ; Directeur général : MOREL Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : BLIN-LEBRETON Philippe