M Renaud LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS
Administrateur de CLARISSE
M Renaud LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS a 78 ans ( naissance en 1946), est Administrateur de la société CLARISSE
M Renaud LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS peut être contacté au siège de la société CLARISSE par courrier à l'adresse CLARISSE CHAMPERRET 24 32 IMMEUBLE CARRE 24 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 27Â 53Â 03
La société CLARISSE est principalement dirigée par M Renaud LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société CLARISSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/11/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33328696100094.
- M Alain WERNERT, Commissaire aux comptes suppléant (1942) depuis le 20 novembre 2015
- M Francois DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER, Directeur général délégué (1955) depuis le 24 février 2012
- M Gregoire DE VAUMAS, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 20 novembre 2015
- M Henri DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 27 septembre 2005
- M Nicolas DESTANG, Administrateur (1962) depuis le 24 février 2012
- M Renaud LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS, Administrateur (1946) depuis le 20 novembre 2015
- M Thomas LE BASTART DE VILLENEUVE, Administrateur (1972) depuis le 02 septembre 2008
- M Xavier SORATO, Administrateur (1962) depuis le 02 septembre 2008
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société CLARISSE est de 67 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Henri DE MAUBLANC, Président du conseil d`administration (1951) du 29 juin 2004 au 16 mai 2017
- M Henri DE MAUBLANC, Directeur général (1951) du 24 février 2012 au 20 novembre 2015
- M J LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS RENAUD, Administrateur (1946) du 24 février 2012 au 20 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- ALVEN CAPITAL PARTNERS, Administrateur depuis le 02 septembre 2008
- BRIE PICARDIE EXPANSION, Administrateur depuis le 24 juin 2016
- COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE, Administrateur depuis le 02 septembre 2008
- IN EXTENSO ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 novembre 2015
- SOCIETE D`AUDIT ARNOULD BACOT - S A A B, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 novembre 2015
- BRIE PICARDIE EXPANSION, Administrateur du 16 mars 2016 au 24 juin 2016
- FORTIS PRIVATE EQUITY FRANCE, Administrateur du 02 septembre 2008 au 24 février 2012
- SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT, Administrateur du 03 février 2009 au 16 mars 2016
- STE PICARDE DE DEVELOPPEMENT, Administrateur du 02 septembre 2008 au 03 février 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CLARISSE | |
Entrepreneurs individuels | CLARISSE | |
Identifiant de l'entreprise | 333286961 | |
Numéro interne du siège | 00094 | |
Adresse | 24 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 15 novembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 928 950,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 août 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 705 912,00 | |
Résultat net | 3 600 513,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 12 467 875 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 21 274 |
Immobilisation financière | 12 446 600 |
Actif circulant net | 7 369 399 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 445 631 |
Placement | 6 923 768 |
Total Actif | 19 837 272 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 004 132 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 445 202 |
Dette | 387 941 |
Total Passif | 19 837 272 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 705 912 |
Produit d'exploitation | 721 703 |
Charge d'exploitation | 2 258 401 |
Résultat d'exploitation | -1 536 698 |
Produit financier net | 97 409 |
Charge financière | 456 225 |
Résultat financier | -358 816 |
Résultat courrant | -1 895 514 |
Produit exceptionnel | 7 139 905 |
Charges exceptionnelles | 1 645 995 |
Résultat exceptionnel | 5 493 909 |
Résultat net | 3 600 513 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33328696100094 | CLARISSE CHAMPERRET 24 32 IMMEUBLE CARRE 24 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
nomination de l'Administrateur : Sorato, Xavier, nomination de l'Administrateur : ALVEN CAPITAL PARTNERS représentée par AUBIN, Guillaume, Adresse : 10 rue de l'Aude 75014 Paris, nomination de l'Administrateur : FORTIS PRIVATE EQUITY FRANCE représentée par AUBERT, Philippe, Adresse : 27 rue de la Montagne de la Fave 75015 Paris, nomination de l'Administrateur : SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT représentée par CLAVELOU, Patrick, Adresse : 19 rue Jean Jaures 60000 Goincourt, nomination de l'Administrateur : COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE représentée par GRUNELIUS, Jean-Marie, Adresse : 6 avenue Ãmile Acollas 75007 Paris, nomination de l'Administrateur : Le Bastart De Villeneuve, Thomas
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE EXPERTISE ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B.
Administrateur partant : FORTIS PRIVATE EQUITY FRANCE représentée par Destang, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Destang, Nicolas
modification du Commissaire aux comptes titulaire IN EXTENSO INTERNATIONAL SERVICES, Commissaire aux comptes titulaire partant : FRANCE EXPERTISE ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes titulaire SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Vaumas, Grégoire
Commissaire aux comptes titulaire partant : IN EXTENSO INTERNATIONAL SERVICES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Président du conseil d'administration : DE MAUBLANC Henri en fonction le 17 Novembre 2015 Directeur général délégué : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marie en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS Renaud J modification le 14 Mars 2016 Administrateur : SORATO Xavier modification le 14 Mars 2016 Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomas modification le 14 Mars 2016 Administrateur : DESTANG Nicolas en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : WERNERT Alain en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DE VAUMAS Grégoire en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : BRIE PICARDIE EXPANSION représenté par ROUSSEAU Guillaume modification le 14 Mars 2016 Administrateur : ALVEN CAPITAL PARTNERS en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE modification le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S. A. A. B en fonction le 17 Novembre 2015
Président du conseil d'administration : DE MAUBLANC Henri en fonction le 17 Novembre 2015 Directeur général délégué : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marie en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS Renaud J modification le 14 Mars 2016 Administrateur : SORATO Xavier modification le 14 Mars 2016 Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomas modification le 14 Mars 2016 Administrateur : DESTANG Nicolas en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : WERNERT Alain en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DE VAUMAS Grégoire en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : BRIE PICARDIE EXPANSION représenté par GOY Didier modification le 22 Juin 2016 Administrateur : ALVEN CAPITAL PARTNERS en fonction le 17 Novembre 2015 Administrateur : COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE modification le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S. A. A. B en fonction le 17 Novembre 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Henri modification le 12 Mai 2017 ; Directeur général délégué Administrateur : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marie modification le 11 Mai 2017 ; Administrateur : LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS Renaud J modification le 14 Mars 2016 ; Administrateur : SORATO Xavier modification le 14 Mars 2016 ; Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomas modification le 14 Mars 2016 ; Administrateur : DESTANG Nicolas en fonction le 17 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE VAUMAS Grégoire en fonction le 17 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE en fonction le 17 Novembre 2015 ; Administrateur : BRIE PICARDIE EXPANSION représenté par GOY Didier modification le 11 Mai 2017 ; Administrateur : ALVEN CAPITAL PARTNERS représenté par AUBIN Guillaume modification le 11 Mai 2017 ; Administrateur : COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE représenté par GRUNELIUS Jean-Marie modification le 11 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S. A. A. B en fonction le 17 Novembre 2015
Président du conseil d'administration, Directeur général : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Henrià; Directeur général délégué, Administrateur : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marieà; Administrateur : LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS Renaud Jà; Administrateur : SORATO Xavierà; Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomasà; Administrateur : BAUDARD Armelleà; Administrateur : JOUENNE Clarisse, Marie, Roselyneà; Administrateur : AXIO SOLUTION S.L.P.DE GOUVION SAINT CYR Florian, Henri, Jeanà; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCEà; Commissaire aux comptes titulaire : EMERSON AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : DE VAUMAS Grégoire
Président du conseil d'administration, Directeur général : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Henrià; Directeur général délégué, Administrateur : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marieà; Administrateur : LE BIDAN THOMAS DE SAINT MARS Renaud Jà; Administrateur : SORATO Xavierà; Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomasà; Administrateur : BAUDARD Armelieà; Administrateur : JOUENNE Clarisse, Marie, Roselyneà; Administrateur : AXIO SOLUTION S.L.P.DE GOUVION SAINT CYR Florian, Henri, Jeanà; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Président du conseil d'administration, Directeur général : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Henrià; Directeur général délégué, Administrateur : DE MAUBLANC DE BOISBOUCHER Francois Marieà; Administrateur : SORATO Xavierà; Administrateur : LE BASTART DE VILLENEUVE Thomasà; Administrateur : JOUENNE Clarisse, Marie, Roselyneà; Administrateur : AXIO SOLUTION S.L.P.DE GOUVION SAINT CYR Florian, Henri, Jeanà; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ILE DE FRANCE