MME Martine CALMUS
Gérant non associé de SCEA CALMUS
MME Martine CALMUS a 71 ans ( naissance en 1953), elle est Gérant non associé de la société SCEA CALMUS
MME Martine CALMUS peut être contacté au siège de la société SCEA CALMUS par courrier à l'adresse SCEA CALMUS 13 RUE DE LA CROIX D ARNAULT 89300 JOIGNY FRANCE, par téléphone au 03Â 86Â 62Â 37Â 06
La société SCEA CALMUS est principalement dirigée par MME Martine CALMUS qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société SCEA CALMUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/12/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33419156600036.
- M Bruno CALMUS, Gérant (1976) depuis le 15 mai 2012
- MME Martine CALMUS, Gérant non associé (1953) depuis le 06 janvier 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCEA CALMUS est de 60 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno CALMUS, Gérant (1976) du 27 juin 2006 au 15 mai 2012
- M Gerard CALMUS, Co-gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 06 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA CALMUS | |
Entrepreneurs individuels | SCEA CALMUS | |
Identifiant de l'entreprise | 334191566 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 13 RUE DE LA CROIX D ARNAULT 89300 JOIGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 09 décembre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33419156600036 | SCEA CALMUS 13 RUE DE LA CROIX D ARNAULT 89300 JOIGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
Associé indéfiniment responsable : CALMUS Gérard modification le 04 Janvier 2017 ; Gérant Associé indéfiniment responsable : CALMUS Bruno Gérard modification le 04 Janvier 2017 ; Gérant non associé : DELAPORTE Martine Eliane en fonction le 04 Janvier 2017
Gérant non associé : CALMUS Martine Eliane ; Associé indéfiniment responsable : PASCALcalmus Linda