M Michel D`HAENENS
Président de D'HAENENS TRANSPORTS
M Michel D`HAENENS a 77 ans ( naissance en 1946), est Président de la société D'HAENENS TRANSPORTS
M Michel D`HAENENS peut être contacté au siège de la société D'HAENENS TRANSPORTS par courrier à l'adresse D HAENENS TRANSPORTS CRT LESQUIN 493 BOULEVARD DU PETIT QUINQUIN BP 30301 FRETIN 59813 LESQUIN CEDEX FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 87Â 01Â 60 ou par fax au 03Â 20Â 86Â 28Â 37
La société D'HAENENS TRANSPORTS est principalement dirigée par M Michel D`HAENENS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Messagerie, fret express ,collecte d'envois, fret express
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- Transports routiers de fret de proximité
- le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
- la collecte du lait à la ferme
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229A (Messagerie, fret express), les activités sont :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du dest
- le fret express de marchandises
Mais sont exclues les activités :
- les activités des coursiers urbains et taxis-marchandises (cf53.20Z)
- les activités de poste et de courrier (cf53)
La société D'HAENENS TRANSPORTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33757575700014.
- M Michel D`HAENENS, Président (1946) depuis le 17 août 2004
Anciens dirigeants :
- MME Anne-Marie D`HAENENS, Administrateur (1948) du 17 août 2004 au 21 septembre 2004
- MME Simone D`HAENENS, Administrateur (1945) du 17 août 2004 au 21 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 octobre 2016
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | D'HAENENS TRANSPORTS | |
Entrepreneurs individuels | D'HAENENS TRANSPORTS | |
Identifiant de l'entreprise | 337575757 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | BD DU PETIT QUINQUIN 59273 FRETIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 31 octobre 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 31 octobre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 16 945 000,00 | |
Résultat net | 17 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Activité principale de l'entreprise | 5229A : Messagerie, fret express | |
Activité principale | 5229A | |
Première activité | 5229A | |
Deuxième activité | 5229B | |
Troisième activité | 4941C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret de proximité | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers de proximité | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Messagerie, fret express | |
Synonyme | collecte d'envois, fret express | |
Principal | fret express |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 186 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 88 000 |
Immobilisation financière | 89 000 |
Actif circulant net | 3 828 000 |
Stock | 42 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 586 000 |
Placement | 200 000 |
Total Actif | 4 014 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 574 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 14 000 |
Dette | 3 426 000 |
Total Passif | 4 014 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 945 000 |
Produit d'exploitation | 17 755 000 |
Charge d'exploitation | 17 726 000 |
Résultat d'exploitation | 29 000 |
Produit financier net | 600 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 15 000 |
Produit exceptionnel | 33 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 28 000 |
Résultat net | 17 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00016 Transports routiers
Président de la société : D'HAENENS Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD SAS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT NORD SAS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 novembre 2017, désignant : administrateur Maître Jean-Jacques BONDROIT 119 rue Jacquemars Giélée CS 20010 59041 LILLE CEDEX, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING,. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, met fin a la mission de l'administrateur : Maître Jean-Jacques BONDROIT.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.