M Philippe HENRY
Administrateur de SA HENRY FRERES
M Philippe HENRY a 55 ans ( naissance en 1967), est Administrateur de la société SA HENRY FRERES
M Philippe HENRY peut être contacté au siège de la société SA HENRY FRERES par courrier à l'adresse SA HENRY FRERES LIEU DIT MOROVAL 35140 ST AUBIN DU CORMIER FRANCE, par téléphone au 0299391475
La société SA HENRY FRERES est principalement dirigée par M Philippe HENRY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de routes et autoroutes ,constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4211Z (Construction de routes et autoroutes), les activités sont :
- la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- les travaux de revêtement de chaussées, ponts ou tunnels :
- asphaltage des chaussées
- marquage à la peinture des chaussées et autres travaux de marquage
- installation de barrières de sécurité, de panneaux de circulation, etc.
- la construction de pistes d'atterrissage
- la construction de pistes cyclables
- le marquage au sol des chaussées et des parcs de stationnement
Mais sont exclues les activités :
- les travaux de terrassement préalables pour la construction de routes (cf43.12B)
- l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- les services de maîtrise d'uvre (cf71.1)
La société SA HENRY FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/07/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33817019400058.
- M Claude HENRY, Administrateur (1938) depuis le 19 décembre 2009
- M Daniel HENRY, Président du conseil d`administration (1943) depuis le 19 décembre 2009
- M David HENRY, Directeur général (1974) depuis le 19 décembre 2009
- M Philippe HENRY, Administrateur (1967) depuis le 19 décembre 2009
- M Philippe HENRY, Directeur général délégué (1967) depuis le 27 février 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SA HENRY FRERES est de 64 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude HENRY, Administrateur (1938) du 02 décembre 2003 au 19 décembre 2009
- M Daniel HENRY, Président du conseil d`administration (1943) du 02 décembre 2003 au 19 décembre 2009
- M David HENRY, Administrateur (1974) du 02 décembre 2003 au 19 décembre 2009
- M Philippe HENRY, Administrateur (1967) du 02 décembre 2003 au 19 décembre 2009
- MME Florence HENRY, Administrateur (1967) du 02 décembre 2003 au 19 décembre 2009
- MME Florence HENRY, Administrateur (1967) du 19 décembre 2009 au 27 février 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA HENRY FRERES | |
Entrepreneurs individuels | SA HENRY FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 338170194 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | LIEU DIT MOULIN DE THOURU 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 5 785 000,00 | |
Résultat net | 115 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de routes et autoroutes | |
Synonyme | constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 883 000 |
Immobilisation incorporelle | 103 000 |
Immobilisation corporelle | 683 000 |
Immobilisation financière | 98 000 |
Actif circulant net | 3 279 000 |
Stock | 444 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 887 000 |
Placement | 948 000 |
Total Actif | 4 162 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 589 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 192 000 |
Dette | 1 382 000 |
Total Passif | 4 162 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 785 000 |
Produit d'exploitation | 5 792 000 |
Charge d'exploitation | 5 701 000 |
Résultat d'exploitation | 90 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 400 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | 100 000 |
Produit exceptionnel | 28 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 24 000 |
Résultat net | 115 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33817019400058 | SA HENRY FRERES LIEU DIT MOULIN DE THOURU 35140 LA CHAPELLE ST AUBERT FRANCE |
33817019400033 | SA HENRY FRERES THOURVE 35133 ROMAGNE FRANCE |
33817019400025 | SA HENRY FRERES LIEU DIT MOROVAL 35140 ST AUBIN DU CORMIER FRANCE |
33817019400041 | SA HENRY FRERES LE GUE MORIN 35490 VIEUX VY SUR COUESNON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers