M Gilles RAINAUT
Commissaire aux comptes suppléant de PUBLICIS ETO
M Gilles RAINAUT a 66 ans ( naissance en 1956), est Commissaire aux comptes suppléant de la société PUBLICIS ETO
M Gilles RAINAUT peut être contacté au siège de la société PUBLICIS ETO par courrier à l'adresse PUBLICIS ETO 2 PLACE DE LA GARE 59110 LA MADELEINE FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 69Â 17Â 17 ou par fax au 03Â 20Â 69Â 17Â 18
La société PUBLICIS ETO est principalement dirigée par M Gilles RAINAUT qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société PUBLICIS ETO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/06/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33875888100076.
- M Gilles RAINAUT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 03 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean DERREUMAUX, Directeur général délégué (1965) du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2005
- M Nicolas LECONTE, Président-directeur général (1962) du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2005
- M Thomas LECONTE, Directeur général (1968) du 21 novembre 2006 au 15 septembre 2009
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juillet 2015
- PUBLICIS DIALOG, Président depuis le 10 avril 2014
- EARLY BIRD, Président du 26 juillet 2005 au 02 octobre 2009
- EARLY-BIRD, Président du 02 octobre 2009 au 19 février 2013
- EARLY-BIRD, Président du 19 février 2013 au 10 avril 2014
- FINANCIERE JOIRE PAJOT MARTIN, Administrateur du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2005
- SA EARLY BIRD, Administrateur du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PUBLICIS ETO | |
Entrepreneurs individuels | PUBLICIS ETO | |
Identifiant de l'entreprise | 338758881 | |
Numéro interne du siège | 00076 | |
Adresse | 2 PL DE LA GARE 59110 LA MADELEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 août 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 31 597 000,00 | |
Résultat net | -683 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale | 7311Z | |
Première activité | 7311Z | |
Deuxième activité | 7312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 321 000 |
Immobilisation incorporelle | 701 000 |
Immobilisation corporelle | 1 042 000 |
Immobilisation financière | 577 000 |
Actif circulant net | 8 235 000 |
Stock | 393 000 |
Avance | 0 |
Créance | 6 582 000 |
Placement | 1 260 000 |
Total Actif | 10 556 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 398 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 118 000 |
Dette | 10 039 000 |
Total Passif | 10 556 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 31 597 000 |
Produit d'exploitation | 32 354 000 |
Charge d'exploitation | 32 290 000 |
Résultat d'exploitation | 64 000 |
Produit financier net | 104 000 |
Charge financière | 195 000 |
Résultat financier | -91 000 |
Résultat courrant | -27 000 |
Produit exceptionnel | 253 000 |
Charges exceptionnelles | 909 000 |
Résultat exceptionnel | -656 000 |
Résultat net | -683 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33875888100076 | PUBLICIS ETO 2 PLACE DE LA GARE 59110 LA MADELEINE FRANCE |
33875888100084 | PUBLICIS ETO RUE EUGENE D HALLENDRE 59110 LA MADELEINE FRANCE |
33875888100118 | PUBLICIS ETO 40 RUE ABBE LEMIRE 59110 LA MADELEINE FRANCE |
33875888100126 | PUBLICIS ETO PUBLICITIS ETO 17 19 30 34 RUE DU CHEMIN VERT 17 RUE BREGUET 75011 PARIS FRANCE |
33875888100092 | PUBLICIS ETO 133 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Président de la société : EARLY-BIRD, représenté par M LECONTE Nicolas. Directeur général : LECONTE Thomas. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric.
Président de la société : EARLY-BIRD, représenté par M LECONTE Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric
Président de la société : EARLY-BIRD, représenté par M LECONTE Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric
Follow thé sun sas 62 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix pour la validité, Me Thierry Wemaere 55 boulevard de Strasbourg 59000 Lille pour la correspondance .
modification du Président de la société EARLY-BIRD représenté par DERREUMAUX Jean Louis René Adresse : 246 rue du Triez 59290 Wasquehal
Président partant : EARLY-BIRD, nomination du Président : PUBLICIS DIALOG
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rainaut, Gilles
Président partant : PUBLICIS DIALOG, nomination du Président : Zunz, Nicolas
Commissaire aux comptes suppléant partant : Rainaut, Gilles