M Bernard DESCHODT
Administrateur de TECHNIFRANCE
M Bernard DESCHODT a 71 ans ( naissance en 1951), est Administrateur de la société TECHNIFRANCE
M Bernard DESCHODT peut être contacté au siège de la société TECHNIFRANCE par courrier à l'adresse TECHNIFRANCE ZONE D AMENAGEMENT ECONOMIQUE 242 ROUTE DU CHAPEAU ROUGE CS 30008 TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE 59951 DUNKERQUE CEDEX 1 FRANCE, par téléphone au 03Â 28Â 58Â 77Â 77 ou par fax au 03Â 28Â 58Â 77Â 78
La société TECHNIFRANCE est principalement dirigée par M Bernard DESCHODT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société TECHNIFRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/01/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33973308100022.
- M Arnaud BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant (1976) depuis le 02 octobre 2015
- M Bernard DESCHODT, Administrateur (1951) depuis le 11 juin 2011
- M Bruno DEBRUYNE, Administrateur (1971) depuis le 07 octobre 2014
- M Fabrice VAN INGHELANDT, Président du conseil d`administration (1971) depuis le 16 juillet 2011
- M Michael DEBOUDT, Commissaire aux comptes titulaire (1976) depuis le 02 octobre 2015
- M Patrick GOZDZIASZEK, Administrateur (1955) depuis le 17 janvier 2006
- M Philippe PISSONNIER, Administrateur (1952) depuis le 11 juin 2011
- M Roland BASTIEN, Administrateur (1945) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société TECHNIFRANCE est de 60 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Albert LACOUR, Président (1936) du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
- M Bernard DESCHODT, Administrateur (1951) du 28 novembre 2006 au 11 juin 2011
- M Jacques STAHL, Administrateur (1937) du 11 juin 2011 au 16 juillet 2011
- M Jean-Marie MEKERKE, Administrateur (1949) du 28 novembre 2006 au 07 octobre 2014
- M Patrick GOZSZIASZEK, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
- M Philippe CARON, Administrateur (1955) du 11 juin 2011 au 07 octobre 2014
- M Philippe PISSONNIER, Président du conseil d`administration (1952) du 17 janvier 2006 au 11 juin 2011
- M Philippe PISSONNIER, Directeur général (1952) du 28 novembre 2006 au 11 juin 2011
- M Philippe PISSONNIER, Directeur général (1952) du 11 juin 2011 au 16 juillet 2011
- MME Christiane LACOUR, Administrateur (1934) du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
- MME Christiane LACOUR, Administrateur (1934) du 17 janvier 2006 au 26 décembre 2006
- MME Veronique RANSON, Administrateur (1963) du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
Dirigeants personne morale:
- SA TECHNITAS, Administrateur du 17 janvier 2006 au 01 août 2006
- SA TECNITAS, Administrateur du 01 août 2006 au 28 novembre 2006
- TECHNITAS, Administrateur du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2006
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 septembre 2018 : PISSONNIER Philippe Gérard Edouard nom d'usage : PISSONNIER n'est plus administrateur)
- 06 septembre 2018 : DEBRUYNE Bruno François Marcel nom d'usage : DEBRUYNE n'est plus administrateur. GOZDZIASZEK Patrick nom d'usage : GOZDZIASZEK n'est plus administrateur. DESCHODT Bernard Charles Jean nom d'usage : DESCHODT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée NORD CAPITAL PARTENAIRES devient administrateur représenté(e) par SOUPAULT Anne-Sophie Marie nom d'usage : MAES)
- 07 juillet 2019 : BASTIEN Roland nom d'usage : BASTIEN n'est plus administrateur. HIVIN Eric nom d'usage : HIVIN devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TECHNIFRANCE | |
Entrepreneurs individuels | TECHNIFRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 339733081 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 242 RTE DU CHAPEAU ROUGE 59229 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 03 février 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 26 décembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 4 793 000,00 | |
Résultat net | -141 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Deuxième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 419 000 |
Immobilisation incorporelle | 90 000 |
Immobilisation corporelle | 325 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 2 796 000 |
Stock | 190 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 753 000 |
Placement | 853 000 |
Total Actif | 3 215 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 201 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 117 000 |
Dette | 1 897 000 |
Total Passif | 3 215 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 793 000 |
Produit d'exploitation | 4 688 000 |
Charge d'exploitation | 4 847 000 |
Résultat d'exploitation | -158 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | -154 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 74 000 |
Résultat exceptionnel | -63 000 |
Résultat net | -141 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration et Directeur général : PISSONNIER Philippe Gerard EdouardAdministrateur : BASTIEN Roland. Administrateur : CARON Philippe Jean-Marie. Administrateur : GOZDZIASZEK Patrick. Administrateur : STAHL Jacques Georges. Administrateur : DESCHODT Bernard Charles Jean. Administrateur : MEKERKE Jean-Marie Arthur Rêné. Commissaire aux comptes titulaire : DUBAIL Jean-Claude. Commissaire aux comptes suppléant : CAILLIAU Francis.
Président du conseil d'administration et Directeur général : VAN INGHELANDT Fabrice, Arnaud Administrateur : PISSONNIER Philippe, Gerard, Edouard Administrateur : BASTIEN Roland Administrateur : CARON Philippe, Jean-Marie Administrateur : GOZDZIASZEK Patrick Administrateur : DESCHODT Bernard, Charles, Jean Administrateur : MEKERKE Jean-Marie, Arthur, Rêné Commissaire aux comptes titulaire : DUBAIL Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : CASTELEYN Yves
Président du conseil d'administration, Directeur général : VAN INGHELANDT Fabrice, Arnaud Administrateur : PISSONNIER Philippe, Gérard, Edouard Administrateur : BASTIEN Roland Administrateur : DEBRUYNE Bruno, François, Marcel Administrateur : GOZDZIASZEK Patrick Administrateur : DESCHODT Bernard, Charles, Jean Commissaire aux comptes titulaire : DUBAIL Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : CASTELEYN Yves
Président du conseil d'administration, Directeur général : VAN INGHELANDT Fabrice, Arnaud Administrateur : PISSONNIER Philippe, Gérard, Edouard Administrateur : BASTIEN Roland Administrateur : DEBRUYNE Bruno, François, Marcel Administrateur : GOZDZIASZEK Patrick Administrateur : DESCHODT Bernard, Charles, Jean Commissaire aux comptes titulaire : DEBOUDT Michaël Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud
PISSONNIER Philippe Gérard Edouard nom d'usage : PISSONNIER n'est plus administrateur
DEBRUYNE Bruno François Marcel nom d'usage : DEBRUYNE n'est plus administrateur. GOZDZIASZEK Patrick nom d'usage : GOZDZIASZEK n'est plus administrateur. DESCHODT Bernard Charles Jean nom d'usage : DESCHODT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée NORD CAPITAL PARTENAIRES devient administrateur représenté(e) par SOUPAULT Anne-Sophie Marie nom d'usage : MAES
BASTIEN Roland nom d'usage : BASTIEN n'est plus administrateur. HIVIN Eric nom d'usage : HIVIN devient administrateur