M Patrick BOULONGNE
Gérant de SCI VAL BELLEVARDE
M Patrick BOULONGNE a 40 ans ( naissance en 1982), est Gérant de la société SCI VAL BELLEVARDE
M Patrick BOULONGNE peut être contacté au siège de la société SCI VAL BELLEVARDE par courrier à l'adresse SCI VAL BELLEVARDE 179 ROUTE DU GROS CHENE LES OLLIERES 74370 FILLIERE FRANCE
La société SCI VAL BELLEVARDE est principalement dirigée par M Patrick BOULONGNE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI VAL BELLEVARDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/09/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33991493900022.
- M Patrick BOULONGNE, Gérant (1982) depuis le 24 janvier 2015
- MME Camille AUDIN, Gérant (1985) depuis le 24 janvier 2015
- MME Linda BOULONGNE, Gérant (1955) depuis le 22 juin 2004
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCI VAL BELLEVARDE est de 48 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel BOULONGNE, Gérant (1944) du 18 mai 2004 au 08 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 janvier 2015 : BOULONGNE Michel nom d'usage : BOULONGNE n'est plus gérant.)
- 20 février 2015 : BOULONGNE Camille Lisa nom d'usage : AUDIN devient gérant. BOULONGNE Patrick Jacques nom d'usage : BOULONGNE devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI VAL BELLEVARDE | |
Entrepreneurs individuels | SCI VAL BELLEVARDE | |
Identifiant de l'entreprise | 339914939 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 179 RTE DU GROS CHENE 74370 FILLIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 11 octobre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33991493900022 | SCI VAL BELLEVARDE 179 ROUTE DU GROS CHENE LES OLLIERES 74370 FILLIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
BOULONGNE Michel nom d'usage : BOULONGNE n'est plus gérant.
BOULONGNE Camille Lisa nom d'usage : AUDIN devient gérant. BOULONGNE Patrick Jacques nom d'usage : BOULONGNE devient gérant.