MME Laurie LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS
Gérant de DIFAC
MME Laurie LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société DIFAC
MME Laurie LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS peut être contacté au siège de la société DIFAC par courrier à l'adresse DIFAC 29 BOULEVARD BATONNIER CHOLET 44100 NANTES FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 58Â 53Â 54 ou par fax au 02Â 40Â 58Â 25Â 94
La société DIFAC est principalement dirigée par MME Laurie LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'équipements automobiles ,vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4532Z (Commerce de détail d'équipements automobiles), les activités sont :
- Commerce de détail d'équipements automobiles
- le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- le commerce de détail de pneumatiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de carburants (cf47.30Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4531Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- le commerce de gros de pneumatiques
La société DIFAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34042480300039.
- MME Laurie LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Gérant (1974) depuis le 14 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean-Philippe RICO, Président (1950) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2007
- M Philippe LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Gérant (1963) du 23 octobre 2007 au 01 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIFAC | |
Entrepreneurs individuels | DIFAC | |
Identifiant de l'entreprise | 340424803 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 29 BD BATONNIER CHOLET 44100 NANTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 4 674 000,00 | |
Résultat net | 156 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4532Z : Commerce de détail d'équipements automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 4531Z : Commerce de gros d'équipements automobiles | |
Activité principale | 4531Z | |
Première activité | 4669B | |
Deuxième activité | 4531Z | |
Troisième activité | 4532Z | |
Quatrième activité | 6399Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de détail d'équipements automobiles | |
Synonyme | vente au détail d'équipements automobile, détaillant d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile | |
Principal | vendeur d'équipement automobile | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles | |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile | |
Principal | grossiste d'équipement automobile, |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 466 000 |
Immobilisation incorporelle | 367 000 |
Immobilisation corporelle | 65 000 |
Immobilisation financière | 35 000 |
Actif circulant net | 1 687 000 |
Stock | 604 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 083 000 |
Placement | 840 |
Total Actif | 2 154 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 989 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 165 000 |
Total Passif | 2 154 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 674 000 |
Produit d'exploitation | 4 688 000 |
Charge d'exploitation | 4 484 000 |
Résultat d'exploitation | 204 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 206 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 156 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34042480300039 | DIFAC 29 BOULEVARD BATONNIER CHOLET 44100 NANTES FRANCE |
34042480300047 | DIFAC DIFAC SUD PARC OCEANE 1 RUE GEORGES CHARPAK 44400 REZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 01090 Services de l'automobile
Gérant : LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS Philippe.
modification du Gérant Le Restif De La Motte Collas, Philippe, nomination du Gérant : Pailler, nom d'usage : Le Restif de la motte collas, Laurie Marie Ambre
modification du Gérant Pailler, nom d'usage : Le Restif de la motte collas, Laurie Marie Ambre, Gérant partant : Le Restif De La Motte Collas, Philippe
nomination du Président : FINANCIERE DE LAUNAY représenté par PAILLER Laurie Marie Ambre nom d'usage : LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS ; Gérant partant : Pailler, nom d'usage : Le Restif de la motte collas, Laurie Marie Ambre ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : TOADENN AUDIT