M Carsten CHABERT
Président de JUNCKERS FRANCE SAS
M Carsten CHABERT a 53 ans ( naissance en 1969), est Président de la société JUNCKERS FRANCE SAS
M Carsten CHABERT peut être contacté au siège de la société JUNCKERS FRANCE SAS par courrier à l'adresse JUNCKERS FRANCE SAS CENTRE ERDIAN 10 ALLEE VEGA 64600 ANGLET FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 54Â 02Â 53 ou par fax au 01Â 48Â 12Â 16Â 08
La société JUNCKERS FRANCE SAS est principalement dirigée par M Carsten CHABERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société JUNCKERS FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34080215600034.
- M Carsten CHABERT, Président (1969) depuis le 07 mars 2013
Anciens dirigeants :
- M Flemming VISKUM, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
- M Lars HERMANSEN, Président (1950) du 08 mars 2005 au 29 mai 2007
- M Mads FLINTRUP, Président (1960) du 29 mai 2007 au 16 décembre 2008
- M Michael BUHLMANN, Président (1970) du 16 décembre 2008 au 07 mars 2013
- M Steen HOIER, Président du conseil d`administration (1960) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 novembre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JUNCKERS FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | JUNCKERS FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 340802156 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 10 ALL VEGA 64600 ANGLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 15 mars 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 719 000,00 | |
Résultat net | 52 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 861 000 |
Immobilisation incorporelle | 300 |
Immobilisation corporelle | 16 000 |
Immobilisation financière | 844 000 |
Actif circulant net | 1 155 000 |
Stock | 16 000 |
Avance | 73 000 |
Créance | 840 000 |
Placement | 225 000 |
Total Actif | 2 015 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 366 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 000 |
Dette | 648 000 |
Total Passif | 2 015 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 719 000 |
Produit d'exploitation | 3 742 000 |
Charge d'exploitation | 3 731 000 |
Résultat d'exploitation | 11 000 |
Produit financier net | 75 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 68 000 |
Résultat courrant | 79 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 300 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 52 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34080215600034 | JUNCKERS FRANCE SAS CENTRE ERDIAN 10 ALLEE VEGA 64600 ANGLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Commissaire aux comptes suppléant : PICARD Emmanuel en fonction le 25 Mars 2003. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 25 Mars 2003. Président : BÃHLMANN Michael en fonction le 02 Décembre 2008.
Président : BÃHLMANN Michael en fonction le 02 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 08 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 08 Avril 2011
l'achat, vente de parquets en bois, dessus de table bois de placage pulpé à papier l'export de parquets en bois et accessoires et toutes opérations mobilières.
Président : CHABERT Carsten Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Gérant : CHABERT Carsten