M Juan DANGLA
Administrateur de FHP VILEDA SA
M Juan DANGLA a 61 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société FHP VILEDA SA
M Juan DANGLA peut être contacté au siège de la société FHP VILEDA SA par courrier à l'adresse FHP VILEDA SA 4EME ETAGE TOUR D ASNIERES HALL D 4 AVENUE LAURENT CELY 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 32Â 22Â 32 ou par fax au 01Â 47Â 91Â 34Â 75
La société FHP VILEDA SA est principalement dirigée par M Juan DANGLA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en vaisselle, vendeur de vaisselle en gros, grossiste en verrerie, vendeur de verrerie en gros, grossiste en produits d'entretien, vendeur de produits d'entretien en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4644Z (Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien), les activités sont :
- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- le commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage
- le commerce de gros de produits d'entretien, Ã usage domestique ou industriel
La société FHP VILEDA SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34166211200042.
- M Jerome DUCLUZEAU, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 16 mars 2013
- M Jose CASADEMUNT, Administrateur (1956) depuis le 14 août 2012
- M Juan DANGLA, Administrateur (1961) depuis le 12 juillet 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FHP VILEDA SA est de 61 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hans FRANKE, Administrateur (1949) du 23 décembre 2003 au 12 juillet 2005
- M Uwe SCHEUERMANN, Président-directeur général (1962) du 23 décembre 2003 au 12 juillet 2005
- M Vincent CLOWEZ, Président-directeur général (1965) du 12 juillet 2005 au 16 mars 2013
- MME Jose CASADEMUNT, Administrateur (1956) du 12 juillet 2005 au 14 août 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FHP VILEDA SA | |
Entrepreneurs individuels | FHP VILEDA SA | |
Identifiant de l'entreprise | 341662112 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 février 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 26 mai 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 17 947 000,00 | |
Résultat net | 1 260 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4644Z : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Activité principale de l'entreprise | 4644Z : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en vaisselle, vendeur de vaisselle en gros, grossiste en verrerie, vendeur de verrerie en gros, grossiste en produits d'entretien, vendeur de produits d'entretien en gros | |
Principal | grossiste en vaisselle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 120 000 |
Immobilisation incorporelle | 720 |
Immobilisation corporelle | 18 000 |
Immobilisation financière | 101 000 |
Actif circulant net | 7 005 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 6 854 000 |
Placement | 149 000 |
Total Actif | 7 125 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 924 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 439 000 |
Dette | 3 761 000 |
Total Passif | 7 125 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 947 000 |
Produit d'exploitation | 19 891 000 |
Charge d'exploitation | 18 518 000 |
Résultat d'exploitation | 1 373 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 46 000 |
Résultat financier | -39 000 |
Résultat courrant | 1 334 000 |
Produit exceptionnel | 40 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 40 |
Résultat net | 1 260 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34166211200042 | FHP VILEDA SA 4EME ETAGE TOUR D ASNIERES HALL D 4 AVENUE LAURENT CELY 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Président directeur général : CLOWEZ Vincent en fonction le 22 Juin 2005. Administrateur : CASADEMUNT José Maria modification le 04 Juillet 2005. Administrateur : DANGLA Juan modification le 27 Juin 2005. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 16 Janvier 2009. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 16 Janvier 2009.
Président directeur général : CLOWEZ Vincent modification le 28 Janvier 2010 Administrateur : CASADEMUNT José Maria modification le 04 Juillet 2005 Administrateur : DANGLA Juan modification le 27 Juin 2005 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 10 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE en fonction le 10 Août 2012
Administrateur : CASADEMUNT José Maria modification le 04 Juillet 2005 Administrateur : DANGLA Juan modification le 27 Juin 2005 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 10 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE en fonction le 10 Août 2012 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DUCLUZEAU Jerôme en fonction le 14 Mars 2013
Administrateur : CASADEMUNT José Maria modification le 04 Juillet 2005 ; Administrateur : DANGLA Juan modification le 27 Juin 2005 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DUCLUZEAU Jerôme modification le 16 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 09 Juillet 2018
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : DUCLUZEAU Jerôme ; Administrateur : DANGLA Juan ; Administrateur : METELO RITA Sandra, Margarida ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : OP DE BEEK Chiel ; Administrateur : DANGLA Juan ; Administrateur : METELO RITA Sandra, Margarida ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : OP DE BEEK Chiel ; Administrateur : METELO RITA Sandra, Margarida ; Administrateur : VAN ASSCHE Tom ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT