M Maxime CHARVIN
Gérant de SCI LES MONTCLAIRS
M Maxime CHARVIN a 34 ans ( naissance en 1988), est Gérant de la société SCI LES MONTCLAIRS
M Maxime CHARVIN peut être contacté au siège de la société SCI LES MONTCLAIRS par courrier à l'adresse SCI LES MONTCLAIRS 53 IMPASSE FREDERIC CHOPIN 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE
La société SCI LES MONTCLAIRS est principalement dirigée par M Maxime CHARVIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI LES MONTCLAIRS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/07/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34183640100024.
- M Frederic CHARVIN, Gérant (1974) depuis le 16 mars 2016
- M Maxime CHARVIN, Gérant (1988) depuis le 16 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI LES MONTCLAIRS est de 41 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian CHARVIN, Gérant (1951) du 01 janvier 2000 au 01 octobre 2013
- M Christian CHARVIN, Gérant (1951) du 01 octobre 2013 au 16 mars 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 avril 2016 : CHARVIN Christian Jacques nom d'usage CHARVIN n'est plus gérant)
- 13 avril 2016 : CHARVIN Maxime Claude Henri nom d'usage : CHARVIN devient gérant. CHARVIN Frédéric Alain François nom d'usage : CHARVIN devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LES MONTCLAIRS | |
Entrepreneurs individuels | SCI LES MONTCLAIRS | |
Identifiant de l'entreprise | 341836401 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 53 IMP FREDERIC CHOPIN 69300 CALUIRE ET CUIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 mai 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juin 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34183640100024 | SCI LES MONTCLAIRS 53 IMPASSE FREDERIC CHOPIN 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
CHARVIN Christian Jacques nom d'usage CHARVIN n'est plus gérant
CHARVIN Maxime Claude Henri nom d'usage : CHARVIN devient gérant. CHARVIN Frédéric Alain François nom d'usage : CHARVIN devient gérant.