M Yves DURIS-MAUGER
Gérant de SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET
M Yves DURIS-MAUGER a 62 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET
M Yves DURIS-MAUGER peut être contacté au siège de la société SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET par courrier à l'adresse SELARL DURIS MAUGER LUQUET 9 D RUE LEON LE ROYER 77100 MEAUX FRANCE, par téléphone au 0160246513
La société SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET est principalement dirigée par M Yves DURIS-MAUGER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activité des géomètres ,Activité des géomètres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112A (Activité des géomètres), les activités sont :
- Activité des géomètres
- les activités de levé géodésique :
- levé cadastral et délimitation
- relevé hydrologique
- levé souterrain
- les activités de photogrammétrie
Mais sont exclues les activités :
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/07/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34184653300022.
- M Christophe LUQUET, Gérant (1973) depuis le 21 avril 2015
- M Yves DURIS-MAUGER, Gérant (1960) depuis le 12 décembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET est de 56 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yves DURIS MAUGER, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
9 RUE LEON LE ROYER
77100 MEAUX
Téléphone : 0160246513 Société
SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET | |
Entrepreneurs individuels | SELARL YVES DURIS MAUGER ET CHRISTOPHE LUQUET | |
Identifiant de l'entreprise | 341846533 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 9 D RUE LEON LE ROYER 77100 MEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 juin 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 633 000,00 | |
Résultat net | 108 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112A : Activité des géomètres | |
Activité principale de l'entreprise | 7112A : Activité des géomètres | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Activité des géomètres | |
Synonyme | Activité des géomètres | |
Principal | géomètre |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 468 000 |
Immobilisation incorporelle | 374 000 |
Immobilisation corporelle | 85 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 459 000 |
Stock | 15 000 |
Avance | 0 |
Créance | 435 000 |
Placement | 9 000 |
Total Actif | 926 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 290 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 12 000 |
Dette | 624 000 |
Total Passif | 926 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 633 000 |
Produit d'exploitation | 1 618 000 |
Charge d'exploitation | 1 470 000 |
Résultat d'exploitation | 147 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 133 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | 108 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02543 Cabinets de géomètres-experts
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS 11 Place DAUPHINE 75053 PARIS RP SP
au fonds vendu 171 rue du général de gaulle 77230 Dammartin-en-Goële pour la validité, sequestre juridique de l ordre des avocats 11 place dauphine 75053 paris Cedex 01 pour la correspondance .
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l' Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
au fonds vendu 171 rue du Général de Gaulle 77230 Dammartin-en-Goële pour la validité, Séquestre Juridique de l'Ordre des avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la correspondance .