M Sylvain DUBREU
Directeur général de DUBREU SAS
M Sylvain DUBREU a 49 ans ( naissance en 1973), est Directeur général de la société DUBREU SAS
M Sylvain DUBREU peut être contacté au siège de la société DUBREU SAS par courrier à l'adresse DUBREU SAS PAVE DE LA CHAPELLE BP 19 59116 HOUPLINES FRANCE, par téléphone au 0320353083 ou par fax au 03Â 28Â 48Â 67Â 36
La société DUBREU SAS est principalement dirigée par M Sylvain DUBREU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société DUBREU SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/09/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34203326300019.
- M Jean DUBREU, Président (1947) depuis le 13 août 2011
- M Sylvain DUBREU, Directeur général (1973) depuis le 22 mars 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DUBREU SAS est de 62 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Sylvain DUBREU, Administrateur (1973) du 22 mars 2005 au 07 février 2006
- MME Isabelle DUBREU, Administrateur (1971) du 19 janvier 2005 au 29 mars 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUBREU SAS | |
Entrepreneurs individuels | DUBREU SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 342033263 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | PAVE DE LA CHAPELLE 59116 HOUPLINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 03 juillet 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 03 juillet 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 20 257 000,00 | |
Résultat net | 228 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 469 000 |
Immobilisation incorporelle | 511 000 |
Immobilisation corporelle | 764 000 |
Immobilisation financière | 195 000 |
Actif circulant net | 7 354 000 |
Stock | 2 796 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 4 535 000 |
Placement | 17 000 |
Total Actif | 8 823 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 239 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 26 000 |
Dette | 6 558 000 |
Total Passif | 8 823 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 20 257 000 |
Produit d'exploitation | 20 531 000 |
Charge d'exploitation | 20 061 000 |
Résultat d'exploitation | 470 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 168 000 |
Résultat financier | -149 000 |
Résultat courrant | 320 000 |
Produit exceptionnel | 160 |
Charges exceptionnelles | 48 000 |
Résultat exceptionnel | -48 000 |
Résultat net | 228 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34203326300019 | DUBREU SAS PAVE DE LA CHAPELLE BP 19 59116 HOUPLINES FRANCE |
34203326300043 | DUBREU SAS ZONE D ACTIVITES DES ALLOTS JEAN 62151 BURBURE FRANCE |
34203326300035 | DUBREU SAS PARC D ACTIVITE DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président de la société : DUBREU Jean Albert Directeur général : DUBREU Sylvain Commissaire aux comptes titulaire : FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant : SUING Vincent
Président partant : Dubreu, Jean Albert ; nomination du Président : FINANCIERE ISY ; Directeur général partant : Dubreu, Sylvain