M Laurent SEYER
Président du conseil d`administration de AXA OR ET MATIERES PREMIERES
M Laurent SEYER a 57 ans ( naissance en 1965), est Président du conseil d`administration de la société AXA OR ET MATIERES PREMIERES
M Laurent SEYER peut être contacté au siège de la société AXA OR ET MATIERES PREMIERES par courrier à l'adresse AXA OR ET MATIERES PREMIERES MAJUNGA LA DEFENSE 9 TOUR 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE, par téléphone au 01 47 74 10 01
La société AXA OR ET MATIERES PREMIERES est principalement dirigée par M Laurent SEYER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société AXA OR ET MATIERES PREMIERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34205490500050.
- M Matthieu TONNEAU, Directeur général (1978) depuis le 20 mars 2007
- MME Anne VISONNEAU, Administrateur (1968) depuis le 26 février 2016
- MME Veronique MONDET, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 15 mai 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AXA OR ET MATIERES PREMIERES est de 52 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Tristan PARODI, Directeur général non administrateur (1971) du 04 avril 2006 au 20 mars 2007
- M Laurent SEYER, Président du conseil d`administration (1965) du 08 mars 2013 au 15 mai 2014
- M Mathieu GUIGNARD, Directeur général non administrateur (1970) du 06 avril 2004 au 04 avril 2006
- M Pascal CHRISTORY, Président du conseil d`administration (1974) du 25 mars 2008 au 08 mars 2013
- M Pascal CHRISTORY, Administrateur (1974) du 12 novembre 2008 au 08 mars 2013
- M Pierre LIEBAERT, Administrateur (1960) du 23 mai 2015 au 26 février 2016
- MME Agnes PFERTZEL, Administrateur (1961) du 06 avril 2004 au 23 mai 2015
- MME Odette CESARI, Président-directeur général (1957) du 06 avril 2004 au 25 mars 2008
Dirigeants personne morale:
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur depuis le 12 novembre 2008
- AXA FRANCE IARD, Administrateur depuis le 14 octobre 2016
- AXA INVESTMENT MANAGERS, Administrateur depuis le 24 mars 2009
- AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Administrateur depuis le 15 mai 2014
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mai 2015
- AXA FRANCE I A R D, Administrateur du 20 novembre 2010 au 07 mai 2016
- AXA FRANCE I A R D, Administrateur du 07 mai 2016 au 14 octobre 2016
- AXA FRANCE IARD, Administrateur du 12 novembre 2008 au 20 novembre 2010
- AXA INVESTMENT MANAGERS, Administrateur du 12 novembre 2008 au 24 mars 2009
- AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Administrateur du 02 novembre 2005 au 24 mars 2009
- AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Administrateur du 24 mars 2009 au 15 mai 2014
6 PL DE LA PYRAMIDE
92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 47 74 10 01 Société
AXA OR ET MATIERES PREMIERES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AXA OR ET MATIERES PREMIERES | |
Entrepreneurs individuels | AXA OR ET MATIERES PREMIERES | |
Identifiant de l'entreprise | 342054905 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 04 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 29 juin 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34205490500050 | AXA OR ET MATIERES PREMIERES MAJUNGA LA DEFENSE 9 TOUR 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers