M Ryuichi KOBANAWA
Représentant en France d`une société étrangère de EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
M Ryuichi KOBANAWA a 62 ans ( naissance en 1962), est Représentant en France d`une société étrangère de la société EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
M Ryuichi KOBANAWA peut être contacté au siège de la société EAST JAPAN RAILWAY COMPANY par courrier à l'adresse EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 26 RUE TOKYO 151-8578 2 CHOME YOYOGI SHIBUYA-HU JAPON
La société EAST JAPAN RAILWAY COMPANY est principalement dirigée par M Ryuichi KOBANAWA qui en est Représentant en France d`une société étrangère.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société EAST JAPAN RAILWAY COMPANY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34234600400019.
- M Atsushi SAKAI, Représentant en France d`une société étrangère (1967) depuis le 06 avril 2017
- M Ryuichi KOBANAWA, Représentant en France d`une société étrangère (1962) depuis le 08 janvier 2016
- M Yasunari NAKAJIMA, Représentant en France d`une société étrangère (1962) depuis le 15 juin 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société EAST JAPAN RAILWAY COMPANY est de 60 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Atsushi YOKOYAMA, Représentant en France d`une société étrangère (1956) du 09 septembre 2008 au 04 février 2012
- M Teruo MORITA, Représentant en France d`une société étrangère (1952) du 09 août 2005 au 09 septembre 2008
- M Tsunekazu MATSUMOTO, Représentant en France d`une société étrangère (1948) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- M Yosuke MIZUKAMI, Représentant en France d`une société étrangère (1955) du 04 février 2012 au 08 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | |
Sigle de l'entreprise | JR EAST | |
Entrepreneurs individuels | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | |
Identifiant de l'entreprise | 342346004 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 26 RUE TOKYO 151-8578 2 CHOME YOYOGI SHIBUYA-HU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Responsable en France partant : Morita, Teruo, nomination du Responsable en France : Yokoyama, Atsushi
Responsable en France partant : Yokoyama, Atsushi, nomination du Responsable en France : Mizukami, Yosuke
Responsable en France partant : Mizukami, Yosuke, nomination du Responsable en France : Kobanawa, Ryuichi, Responsable à l'étranger partant : Sumida, Shoji, nomination du Responsable à l'étranger : Tomita, Tetsuro
nomination du Responsable en France : Nakajima, Yasunari
nomination du Responsable en France : Murasaki, Kenji
Responsable en France partant : Sakai, Atsushi ; Responsable à l'étranger partant : Tomita, Tetsuro ; nomination du Responsable à l'étranger : Fukasawa, Yuji
nomination du Responsable en France : Hirato, Misho
Responsable en France partant : Murasaki, Kenji
nomination du Responsable en France : Kuroda, Hideaki
Responsable en France partant : Nakajima, Yasunari
nomination du Responsable en France : Iijima, Masato