M Cyril POIDATZ
Président du conseil d`administration de ILIAD
M Cyril POIDATZ a 63 ans ( naissance en 1961), est Président du conseil d`administration de la société ILIAD
M Cyril POIDATZ peut être contacté au siège de la société ILIAD par courrier à l'adresse ILIAD ILIAD ENTREPRISE 24 RUE EMILE MENIER 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 73Â 50Â 20Â 00 ou par fax au 01Â 56Â 26Â 03Â 11
La société ILIAD est principalement dirigée par M Cyril POIDATZ qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Ãdition de revues et périodiques), les activités sont :
- Ãdition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société ILIAD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/04/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34237633200082.
- M Antoine LEVAVASSEUR, Directeur général délégué (1977) depuis le 02 août 2005
- M Cyril POIDATZ, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 17 février 2004
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 25 juin 2015
- M Ilan DAHAN, Administrateur (1980) depuis le 20 juillet 2016
- M Maxime LOMBARDINI, Administrateur (1965) depuis le 31 juillet 2007
- M Maxime LOMBARDINI, Directeur général (1965) depuis le 23 octobre 2007
- M Olivier ROZENFELD, Administrateur (1970) depuis le 17 février 2004
- M Pierre PRINGUET, Administrateur (1950) depuis le 08 mai 2010
- M Thomas REYNAUD, Directeur général délégué (1973) depuis le 12 août 2008
- M Thomas REYNAUD, Administrateur (1973) depuis le 28 mai 2011
- M Xavier NIEL, Directeur général délégué (1967) depuis le 17 février 2004
- M Xavier NIEL, Administrateur (1967) depuis le 17 août 2004
- MME Corinne VIGREUX, Administrateur (1964) depuis le 20 juillet 2016
- MME Marie-Christine LEVET, Administrateur (1967) depuis le 12 août 2008
- MME Orla NOONAN, Administrateur (1970) depuis le 25 août 2009
- MME Rani ASSAF, Directeur général délégué (1974) depuis le 17 février 2004
- MME Virginie CALMELS, Administrateur (1971) depuis le 25 août 2009
L'âge moyen des 17 dirigeants de la société ILIAD est de 56 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain WEILL, Administrateur (1961) du 17 février 2004 au 08 mai 2010
- M Alain WEILL, Administrateur (1961) du 08 mai 2010 au 09 septembre 2015
- M Antoine LEVASSEUR, Directeur général délégué (1977) du 17 février 2004 au 30 août 2005
- M Cyril POIDATZ, Administrateur (1961) du 17 février 2004 au 17 août 2004
- M Dominique ROUX, Administrateur (1943) du 09 mai 2006 au 23 octobre 2007
- M Franck BRUNEL, Directeur général délégué (1963) du 17 février 2004 au 24 mars 2009
- M Jean-Louis MISSIKA, Administrateur (1951) du 13 juillet 2004 au 19 août 2008
- M Olivier ROZENFELD, Directeur général délégué (1970) du 17 février 2004 au 27 mai 2008
- M Shahriar TADJBAKHSH, Administrateur (1963) du 24 mai 2005 au 10 avril 2007
- MME Antoinette WILLARD, Administrateur (1948) du 10 avril 2007 au 25 août 2009
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 juin 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juin 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juin 2015
- AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE, Administrateur du 24 février 2004 au 09 mai 2006
- GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE, Administrateur du 17 février 2004 au 24 mai 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ILIAD | |
Entrepreneurs individuels | ILIAD | |
Identifiant de l'entreprise | 342376332 | |
Numéro interne du siège | 00082 | |
Adresse | 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 octobre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 26 562 000,00 | |
Résultat net | 434 233 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Deuxième activité | 7830Z | |
Troisième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 816 146 000 |
Immobilisation incorporelle | 167 000 |
Immobilisation corporelle | 6 093 000 |
Immobilisation financière | 2 809 886 000 |
Actif circulant net | 510 409 000 |
Stock | 0 |
Avance | 5 000 |
Créance | 204 503 000 |
Placement | 305 901 000 |
Total Actif | 3 326 555 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 004 753 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 17 787 000 |
Dette | 1 304 015 000 |
Total Passif | 3 326 555 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 562 000 |
Produit d'exploitation | 27 793 000 |
Charge d'exploitation | 42 781 000 |
Résultat d'exploitation | -14 988 000 |
Produit financier net | 510 209 000 |
Charge financière | 90 823 000 |
Résultat financier | 419 386 000 |
Résultat courrant | 404 398 000 |
Produit exceptionnel | 1 518 000 |
Charges exceptionnelles | 1 416 000 |
Résultat exceptionnel | 102 000 |
Résultat net | 434 233 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34237633200082 | ILIAD ILIAD ENTREPRISE 8 RUE DE LA VILLE L EVEQUE BP 70439 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE |
34237633200082 | ILIAD ILIAD ENTREPRISE 8 RUE DE LA VILLE L EVEQUE BP 70439 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE |
34237633200066 | ILIAD ILIAD ENTREPRISE 35 RUE JOSEPH CHANRION 38000 GRENOBLE FRANCE |
34237633200058 | ILIAD ILIAD ENTREPRISE 24 RUE EMILE MENIER 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
modification de l'Administrateur Rozenfeld, Olivier
nomination de l'Administrateur : Levet, Marie-Christine, nomination de l'Administrateur : Reynaud, Thomas
Directeur général délègué partant : Brunel, Franck Georges Pierre.
Administrateur partant : Mathieu, nom d'usage : Willard, Antoinette, nomination de l'Administrateur : Noonan, Orla, nomination de l'Administrateur : Calmels, Virginie, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : P.S.K. AUDIT - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
modification du Directeur général délégué Reynaud, Thomas
Commissaire aux comptes titulaire partant : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : P.S.K. AUDIT - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Administrateur partant : Weill, Alain Philippe
nomination de l'Administrateur : Vigreux, Corinne
nomination du Directeur général délégué : Bidinot, Alexis
Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
modification du Président du conseil d'administration Lombardini, Maxime ; modification du Directeur général délégué et Administrateur Reynaud, Thomas ; modification de l'Administrateur Poidatz, Cyril
Directeur général délégué partant : Bidinot, Alexis
Président du conseil d'administration partant : Lombardini, Maxime ; nomination du Président du conseil d'administration : Niel, Xavier ; Directeur général délégué et Administrateur partant : Niel, Xavier ; nomination de l'Administrateur : Lombardini, Maxime
modification du Directeur général délégué Levavasseur, Antoine ; Administrateur partant : Pringuet, Pierre Charles ; Administrateur partant : Levet, Marie-Christine ; Administrateur partant : Vigreux, Corinne ; nomination de l'Administrateur : Veyrat, Jacques ; nomination de l'Administrateur : Lazorthes, Céline
Directeur général délégué partant : Assaf, Rani ; nomination du Directeur général délégué : Jaeger, Nicolas