M Jean-Paul CHATEAURAYNAUD
Associé-gérant de LA MOULINIERE
M Jean-Paul CHATEAURAYNAUD a 74 ans ( naissance en 1948), est Associé-gérant de la société LA MOULINIERE
M Jean-Paul CHATEAURAYNAUD peut être contacté au siège de la société LA MOULINIERE par courrier à l'adresse LA MOULINIERE LIEU DIT LE MOULIN 81150 CASTELNAU DE LEVIS FRANCE, par téléphone au 05Â 63Â 47Â 68Â 00
La société LA MOULINIERE est principalement dirigée par M Jean-Paul CHATEAURAYNAUD qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LA MOULINIERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34246704000032.
- M Claude PETREMANT, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 29 avril 2015
Anciens dirigeants :
- M Alexis JUNGELS, Président (1977) du 29 avril 2015 au 11 août 2016
- M Jean CHATEAURAYNAUD, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 21 mars 2006
- M Jean-Paul CHATEAURAYNAUD, Associé-gérant (1948) du 21 mars 2006 au 09 janvier 2007
- M Olivier DERYCKE, Président (1972) du 25 octobre 2014 au 29 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- KORIAN IMMOBILIER, Président depuis le 11 août 2016
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 avril 2015
- KORIAN, Président du 09 janvier 2007 au 16 avril 2014
- KORIAN SA, Président du 03 février 2009 au 11 septembre 2012
- KORIAN-MEDICA, Président du 16 avril 2014 au 25 octobre 2014
LA MOULINIERE
81150 CASTELNAU DE LEVIS
Téléphone : 05Â 63Â 47Â 68Â 00 Société
LA MOULINIERE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA MOULINIERE | |
Entrepreneurs individuels | LA MOULINIERE | |
Identifiant de l'entreprise | 342467040 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE 25870 DEVECEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 76 224,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 30 septembre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 3 291,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 422 457 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 422 457 |
Placement | 0 |
Total Actif | 422 457 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 420 868 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 589 |
Total Passif | 422 457 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 4 030 |
Résultat d'exploitation | -4 030 |
Produit financier net | 8 965 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 8 965 |
Résultat courrant | 4 935 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 3 291 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34246704000032 | LA MOULINIERE ZONE INDUSTRIELLE 25870 DEVECEY FRANCE |
34246704000024 | LA MOULINIERE LIEU DIT LE MOULIN 81150 CASTELNAU DE LEVIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président : KORIAN (SA) représenté par LAPP GUILLAUME Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PETREMANT Claude
Président : DERYCKE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PETREMANT Claude
Président : JUNGELS Alexis Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PETREMANT Claude
Président : KORIAN IMMOBILIER (SCI) Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PETREMANT Claude
Président : KORIAN IMMOBILIER (SCI) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA)
Président : INVAMURS ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS