MME Laetitia LAURENT
Gérant de SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT
MME Laetitia LAURENT a 46 ans ( naissance en 1976), elle est Gérant de la société SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT
MME Laetitia LAURENT peut être contacté au siège de la société SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT par courrier à l'adresse SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT 15 RUE LOUIS BLANC BP 57 45502 GIEN CEDEX FRANCE, par téléphone au 0238313408 ou par fax au 02Â 38Â 37Â 09Â 82
La société SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT est principalement dirigée par MME Laetitia LAURENT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/11/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34252395800011.
- M Alain DESCOIS, Gérant (1949) depuis le 19 janvier 2005
- M David CHESNOY, Gérant (1971) depuis le 08 avril 2008
- MME Laetitia LAURENT, Gérant (1976) depuis le 11 septembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT est de 57 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre FONGARNAND, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 11 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT | |
Entrepreneurs individuels | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT | |
Identifiant de l'entreprise | 342523958 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 15 RUE LOUIS BLANC 45500 45502 GIEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 août 1970 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 août 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34252395800011 | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT 15 RUE LOUIS BLANC BP 57 45502 GIEN CEDEX FRANCE |
34252395800037 | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT 2 RUE TALBOT 45250 BRIARE FRANCE |
34252395800045 | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT 11 RUE DE L HOTEL DE VILLE 45360 CHATILLON SUR LOIRE FRANCE |
34252395800052 | SCP DESCOIS CHESNOY LAURENT 11 RUE DE LA GARE 45720 COULLONS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Gérant(e) : DESCOIS ALAIN. Gérant(e) : FONGARNAND PIERRE. Gérant(e) : CHESNOY David.
modification du Gérant Associé Fongarnand, Pierre, nomination du Gérant Associé : Laurent, Laëtitia
modification du Gérant Associé Descois, Alain ; modification du Gérant Associé indéfiniment et solidairement responsable Chesnoy, David ; modification du Gérant Associé indéfiniment et solidairement responsable Laurent, Laëtitia ; nomination du Gérant Associé indéfiniment et solidairement responsable : Lemitre, Alexandre Sylvain