M Pedro VIZCAINO
Président de MONDIAL FRIGO-IFC
M Pedro VIZCAINO a 70 ans ( naissance en 1954), est Président de la société MONDIAL FRIGO-IFC
M Pedro VIZCAINO peut être contacté au siège de la société MONDIAL FRIGO-IFC par courrier à l'adresse MONDIAL FRIGO IFC I F C 5 ET 7 PARC D AFFAIRES LA BANDONNIERE 5 RUE MAURICE AUDIBERT 69800 ST PRIEST FRANCE, par téléphone au 0437259490
La société MONDIAL FRIGO-IFC est principalement dirigée par M Pedro VIZCAINO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Installation de machines et équipements mécaniques ,installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320B (Installation de machines et équipements mécaniques), les activités sont :
- Installation de machines et équipements mécaniques
- l'installation de machines de bureau et comptables
- l'installation et le montage de moteurs et turbines
- l'installation et le montage de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques
- l'installation d'articles de robinetterie et similaires
- l'installation d'organes mécaniques de transmission
- l'installation et le montage de fours et brûleurs
- l'installation et le montage d'équipements de levage et de manutention
- l'installation et le montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel
- l'installation d'outillage portatif à moteur incorporé
- l'installation de machines-outils à bois et autres matériaux
- l'installation d'appareils ménagers professionnels
- l'installation d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
- l'installation de matériels pour les industries chimiques
- l'installation d'autres machines d'usage général
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour l'agriculture
- l'installation et montage de machines-outils à métaux
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour la métallurgie, pour l'extraction et la construction, pour l'industrie agroalimentaire, pour les industries textiles, pour les industries du papier et du carton, pour le travail du caoutcho
- l'installation de machines d'imprimerie
- l'installation de robots divers n.c.a.
- l'installation de jeux de quilles automatiques (bowlings)
- l'installation d'autres machines d'usage spécifique
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf43.22B)
- l'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de portes automatiques, d'aspirateurs à unité centrale, etc(cf43.29B)
La société MONDIAL FRIGO-IFC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/11/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34275169000120.
- M Francois TALLON, Directeur général (1959) depuis le 22 octobre 2016
- M Pedro VIZCAINO, Président (1954) depuis le 07 janvier 2012
- M Philippe MAFFRE, Directeur général (1969) depuis le 07 janvier 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MONDIAL FRIGO-IFC est de 63 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique VIZCAINO, Président (1951) du 14 septembre 2004 au 07 janvier 2012
- M Patrick COMBET, Directeur général (1970) du 07 janvier 2012 au 21 février 2015
Dirigeants personne morale:
- AESE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 décembre 2015
- AUDIT ASSISTANCE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 octobre 2016
- CABINET JACQUES BERLIOZ, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 octobre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 janvier 2012 : VIZCAINO Dominique nom d'usage : VIZCAINO n'est plus président. VIZCAINO Pédro nom d'usage : VIZCAINO devient président. COMBET Patrick nom d'usage : COMBET devient directeur général. MAFFRE Philippe nom d'usage : MAFFRE devient directeur général.)
- 11 mars 2015 : COMBET Patrick nom d'usage : COMBET n'est plus directeur général.)
- 04 novembre 2016 : TALLON François José nom d'usage : TALLON devient directeur général. Sté par actions simplifiée AUDIT ASSISTANCE ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET JACQUES BERLIOZ devient commissaire aux comptes suppléant)
- 25 février 2018 : VIZCAINO Pédro nom d'usage : VIZCAINO n'est plus président. Sté par actions simplifiée GROUPE MONDIAL FRIGO devient président)
- 05 août 2018 : ODET Christian nom d'usage : ODET n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 23 février 2020 : VIZCAINO FERNANDEZ Domingo nom d'usage : VIZCAINO devient président du conseil de surveillance. VIZCAINO FERNANDEZ Domingo nom d'usage : VIZCAINO devient membre du conseil de surveillance)
- 22 octobre 2020 : MAFFRE Philippe nom d'usage : MAFFRE n'est plus directeur général)
- 04 mars 2021 : LAROCHE Yannis nom d'usage : LAROCHE devient directeur général)
- 02 décembre 2021 : TALLON François José nom d'usage : TALLON n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MONDIAL FRIGO-IFC | |
Sigle de l'entreprise | MONDIAL FRIGO ET IFC | |
Entrepreneurs individuels | MONDIAL FRIGO-IFC | |
Identifiant de l'entreprise | 342751690 | |
Numéro interne du siège | 00120 | |
Adresse | 5 RUE MAURICE AUDIBERT 69800 SAINT PRIEST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 31 août 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 296 720,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 octobre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 26 992 000,00 | |
Résultat net | 555 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale | 3312Z | |
Première activité | 3320B | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation de machines et équipements mécaniques | |
Synonyme | installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques | |
Principal | installateur de machines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 030 000 |
Immobilisation incorporelle | 575 000 |
Immobilisation corporelle | 423 000 |
Immobilisation financière | 32 000 |
Actif circulant net | 10 813 000 |
Stock | 589 000 |
Avance | 0 |
Créance | 8 121 000 |
Placement | 2 103 000 |
Total Actif | 11 843 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 262 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 375 000 |
Dette | 10 206 000 |
Total Passif | 11 843 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 992 000 |
Produit d'exploitation | 27 852 000 |
Charge d'exploitation | 27 005 000 |
Résultat d'exploitation | 847 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 29 000 |
Résultat financier | 14 000 |
Résultat courrant | 862 000 |
Produit exceptionnel | 92 000 |
Charges exceptionnelles | 55 000 |
Résultat exceptionnel | 37 000 |
Résultat net | 555 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34275169000120 | MONDIAL FRIGO IFC I F C 5 ET 7 PARC D AFFAIRES LA BANDONNIERE 5 RUE MAURICE AUDIBERT 69800 ST PRIEST FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00200 Exploitations frigorifiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00920 Métallurgie Vienne
Domicile vendeur
Domicile vendeur
Domicile de Chavray 38780 SEPTEME
Domicile de Chavray 38780 SEPTEME
VIZCAINO Dominique nom d'usage : VIZCAINO n'est plus président. VIZCAINO Pédro nom d'usage : VIZCAINO devient président. COMBET Patrick nom d'usage : COMBET devient directeur général. MAFFRE Philippe nom d'usage : MAFFRE devient directeur général.
au fonds 529, chemin de la Verdière Zone Artisanale la Verdière II 13880 Velaux et pour la correspondance : au cabinet de Maître Laurent Grandpré sis 40 montée de l'observance 69009 Lyon
au fonds 529, chemin de la Verdière Zone Artisanale la Verdière II 13880 Velaux et pour la correspondance : au cabinet de Maître Laurent Grandpré sis 40 montée de l\'observance 69009 Lyon
COMBET Patrick nom d'usage : COMBET n'est plus directeur général.
chez Thermo Froid / IFC 26 Quartier Jean Prat 26270 Loriol sur Drome
TALLON François José nom d'usage : TALLON devient directeur général. Sté par actions simplifiée AUDIT ASSISTANCE ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET JACQUES BERLIOZ devient commissaire aux comptes suppléant
VIZCAINO Pédro nom d'usage : VIZCAINO n'est plus président. Sté par actions simplifiée GROUPE MONDIAL FRIGO devient président
ODET Christian nom d'usage : ODET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
VIZCAINO FERNANDEZ Domingo nom d'usage : VIZCAINO devient président du conseil de surveillance. VIZCAINO FERNANDEZ Domingo nom d'usage : VIZCAINO devient membre du conseil de surveillance
MAFFRE Philippe nom d'usage : MAFFRE n'est plus directeur général
LAROCHE Yannis nom d'usage : LAROCHE devient directeur général
TALLON François José nom d'usage : TALLON n'est plus directeur général
Election de domicile : BPS 19 Chemin de la Combe aux Chiens Bp 10869 25000 Besançon pour la validité et pour la correspondance : BPS 19 Chemin de la Combe aux Chiens Bp 10869 25000 Besançon Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date