M Gerard COLLARD
Directeur général de C. TAIHI
M Gerard COLLARD a 70 ans ( naissance en 1952), est Directeur général de la société C. TAIHI
M Gerard COLLARD peut être contacté au siège de la société C. TAIHI par courrier à l'adresse C TAIHI C TAIHI 2 RUE DE LA VARENNE 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE, par téléphone au 0967021210
La société C. TAIHI est principalement dirigée par M Gerard COLLARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé ,libraire, librairie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4761Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
- le commerce de détail de livres de toute nature
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de livres d'occasion ou de livres anciens (cf47.79Z)
La société C. TAIHI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34282449700016.
- M Daniel DE BEAUREPAIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 14 octobre 2016
- M Gerard COLLARD, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 06 février 2010
- M Gerard COLLARD, Directeur général (1952) depuis le 14 octobre 2016
- M Jean-Edgar CASEL, Directeur général délégué (1960) depuis le 06 février 2010
- MME Claire CASEL, Administrateur (1961) depuis le 06 février 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société C. TAIHI est de 67 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 72 ans.
2 RUE DE LA VARENNE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Téléphone : 0967021210 Société
C. TAIHI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C. TAIHI | |
Entrepreneurs individuels | C. TAIHI | |
Identifiant de l'entreprise | 342824497 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 2 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 100 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 953 000,00 | |
Résultat net | 31 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4761Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4761Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Synonyme | libraire, librairie | |
Principal | librairie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 450 000 |
Immobilisation incorporelle | 218 000 |
Immobilisation corporelle | 214 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 646 000 |
Stock | 518 000 |
Avance | 0 |
Créance | 76 000 |
Placement | 53 000 |
Total Actif | 1 096 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 584 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 512 000 |
Total Passif | 1 096 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 953 000 |
Produit d'exploitation | 2 973 000 |
Charge d'exploitation | 2 945 000 |
Résultat d'exploitation | 29 000 |
Produit financier net | 830 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 27 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 31 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34282449700016 | C TAIHI C TAIHI 2 RUE DE LA VARENNE 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE |
34282449700032 | C TAIHI C TAIHI 5 RUE DU PONT DE CRETEIL 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE |
34282449700040 | C TAIHI C TAIHI 13 BOULEVARD RABELAIS 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 02121 Ãdition
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Président directeur général : COLLARD GERARD Directeur général et administrateur : CASEL JEAN-EDGAR Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY S. A. modification le 12 Octobre 1998 Administrateur : CASEL CLAIRE Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 11 Octobre 2010
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : COLLARD GERARD modification le 12 Octobre 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : CASEL JEAN-EDGAR modification le 12 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY S. A. modification le 12 Octobre 1998 ; Administrateur : CASEL CLAIRE ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 11 Octobre 2010
Administrateur : COLLARD GERARD modification le 17 Juillet 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CASEL JEAN-EDGAR modification le 17 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY modification le 27 Mars 2018 ; Administrateur : CASEL CLAIRE modification le 27 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 11 Octobre 2010