M Pierre MIDROIT
Liquidateur de SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE
M Pierre MIDROIT a 48 ans ( naissance en 1976), est Liquidateur de la société SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE
M Pierre MIDROIT peut être contacté au siège de la société SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE par courrier à l'adresse SCP KINE CLINIQUE LAGARDELLE CENTRE DE GERONTOLOGIE 31870 LAGARDELLE SUR LEZE FRANCE, par téléphone au 0562232694
La société SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE est principalement dirigée par M Pierre MIDROIT qui en est Liquidateur.
Cette société a pour activité principale : Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues ,kiné, kinésithérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, chiropracteur, ostéopathe, orthophoniste, pédicure, podologue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690E (Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues), les activités sont :
- Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues
- les activités des professionnels de la rééducation sensorielle et motrice : kinésithérapie, physiothérapie, ergothérapie, chiropraxie, ostéopathie, orthophonie, orthoptie, etc.
- les activités des professionnels de l'appareillage audioprothésistes lorsque cette activité est une prestation de services (par exemple rééducation auditive) non associée à la vente de prothèses auditives
- les activités des pédicures-podologues
Mais sont exclues les activités :
- les activités de manucure et de soin des pieds à vocation esthétique (cf96.02B)
La société SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/02/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34357343200014.
- M Pierre MIDROIT, Liquidateur (1976) depuis le 13 avril 2012
Anciens dirigeants :
- M Francois SOULA, Gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 13 avril 2017
- M Mathieu TOUJAS, Gérant (1984) du 13 avril 2012 au 13 avril 2017
- M Pierre MIDROIT, Co-gérant (1976) du 19 janvier 2005 au 13 avril 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 18 avril 2012 : CAMBOULIVES Jean-pierre Henri Robert nom d'usage : CAMBOULIVES n'est plus gérant. CAMBOULIVES Jean-pierre Henri Robert nom d'usage : CAMBOULIVES n'est plus Associé. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS devient gérant. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS devient Associé indéfiniment et solidairement responsable.)
- 14 avril 2017 : SOULA François nom d'usage : SOULA n'est plus gérant. MIDROIT Pierre Marie nom d'usage : MIDROIT n'est plus gérant. MIDROIT Pierre Marie nom d'usage : MIDROIT devient liquidateur. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE | |
Entrepreneurs individuels | SCP DE KINESITHERAPEUTES CLINIQUE DE LAGARDELLE | |
Identifiant de l'entreprise | 343573432 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | CENTRE DE GERONTOLOGIE 31870 LAGARDELLE SUR LEZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 novembre 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de masseurs-kinésithérapeutes | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 novembre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690E : Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | |
Activité principale de l'entreprise | 8690E : Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | |
Synonyme | kiné, kinésithérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, chiropracteur, ostéopathe, orthophoniste, pédicure, podologue | |
Principal | professionnel de la rééducation |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34357343200014 | SCP KINE CLINIQUE LAGARDELLE CENTRE DE GERONTOLOGIE 31870 LAGARDELLE SUR LEZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
CAMBOULIVES Jean-pierre Henri Robert nom d'usage : CAMBOULIVES n'est plus gérant. CAMBOULIVES Jean-pierre Henri Robert nom d'usage : CAMBOULIVES n'est plus Associé. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS devient gérant. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS devient Associé indéfiniment et solidairement responsable.
SOULA François nom d'usage : SOULA n'est plus gérant. MIDROIT Pierre Marie nom d'usage : MIDROIT n'est plus gérant. MIDROIT Pierre Marie nom d'usage : MIDROIT devient liquidateur. TOUJAS Mathieu nom d'usage : TOUJAS n'est plus gérant