M Gerard LE COZ
Gérant de G.M.J.PHOENIX
M Gerard LE COZ a 78 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société G.M.J.PHOENIX
M Gerard LE COZ peut être contacté au siège de la société G.M.J.PHOENIX par courrier à l'adresse G M J PHOENIX GMJ EDITIONS EDITIONS GMJ PHOENIX 50 AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE FRANCE, par téléphone au 0148825151
La société G.M.J.PHOENIX est principalement dirigée par M Gerard LE COZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de pré-presse ,imprimerie, imprimeur, pré-presse, lithographe, graveur, photograveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1813Z (Activités de pré-presse), les activités sont :
- Activités de pré-presse
- la composition, la photocomposition, la saisie de données, y compris par numérisation et reconnaissance optique des caractères, la mise en forme électronique
- la préparation de fichiers de données pour des applications multimédia (impression sur papier, CD-ROM, Internet)
- les services de photogravure, y compris la photocomposition et la réalisation de plaques (pour les procédés d'impression typographique et offset)
- la préparation des cylindres : la gravure de cylindres pour la reproduction de gravures
La société G.M.J.PHOENIX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/12/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34372240100035.
- M Guillaume LE COZ, Gérant (1972) depuis le 15 avril 2014
Anciens dirigeants :
- M Gerard LE COZ, Gérant (1944) du 19 janvier 2005 au 13 février 2010
- M Gerard LE COZ, Gérant (1944) du 13 février 2010 au 16 décembre 2014
- M Jean-Jacques DESRIEUX, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 31 mai 2005
Dirigeants personne morale:
50 AV DE L EUROPE
77184 EMERAINVILLE
Téléphone : 0148825151 Société
G.M.J.PHOENIX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | G.M.J.PHOENIX | |
Entrepreneurs individuels | G.M.J.PHOENIX | |
Identifiant de l'entreprise | 343722401 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 50 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 14 janvier 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 41 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 308 000,00 | |
Résultat net | 144 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1813Z : Activités de pré-presse | |
Activité principale de l'entreprise | 1813Z : Activités de pré-presse | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Activités de pré-presse | |
Synonyme | imprimerie, imprimeur, pré-presse, lithographe, graveur, photograveur | |
Principal | pré-presse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 443 000 |
Immobilisation incorporelle | 159 000 |
Immobilisation corporelle | 272 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 551 000 |
Stock | 316 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 011 000 |
Placement | 224 000 |
Total Actif | 1 993 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 424 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 569 000 |
Total Passif | 1 993 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 308 000 |
Produit d'exploitation | 4 349 000 |
Charge d'exploitation | 4 146 000 |
Résultat d'exploitation | 203 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 196 000 |
Produit exceptionnel | 44 000 |
Charges exceptionnelles | 45 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 144 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34372240100035 | G M J PHOENIX GMJ EDITIONS EDITIONS GMJ PHOENIX 50 AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 00018 Industries textiles
- 01465 Peintres en lettres et publicité peinte
- 00292 Plasturgie
- 00086 Publicité
- 00706 Reprographie
Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012
Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014
Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014
Ãditions et commercialisations d'ouvrages administratifs et commerciaux, publications diverses, régie publicitaire, centre de formation.
Ãditions et commercialisations d'ouvrages administratifs et commerciaux, publications diverses, régie publicitaire, centre de formation.
Commissaire aux comptes titulaire partant : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT