M Michel KELLER
Président du conseil d`administration de COPERNIC SA
M Michel KELLER a 80 ans ( naissance en 1942), est Président du conseil d`administration de la société COPERNIC SA
M Michel KELLER peut être contacté au siège de la société COPERNIC SA par courrier à l'adresse COPERNIC SA 139 A 147 139 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF FRANCE
La société COPERNIC SA est principalement dirigée par M Michel KELLER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société COPERNIC SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/03/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34432529500121.
- M Bernard VALETTE, Administrateur (1951) depuis le 13 décembre 2012
- M Frederic CHINY, Administrateur (1958) depuis le 23 juillet 2014
- M Gerard RAMON, Administrateur (1949) depuis le 02 août 2016
- M Gilles JACQUIN DE MARGERIE, Directeur général (1955) depuis le 12 décembre 2013
- M Herve VANLEYNSEELE, Administrateur (1953) depuis le 13 décembre 2012
- M Jean ESPAIGNET, Administrateur (1941) depuis le 10 avril 2007
- M Jean-Francois PIBOULEAU, Administrateur (1965) depuis le 23 juillet 2014
- M Jean-Michel LATY, Administrateur (1947) depuis le 13 décembre 2012
- M Marc VEZZARO, Administrateur (1951) depuis le 13 décembre 2012
- M Michel KELLER, Président du conseil d`administration (1942) depuis le 09 août 2014
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société COPERNIC SA est de 71 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Damien VANDORPE, Directeur général (1962) du 10 septembre 2011 au 12 octobre 2013
- M Jacques DECAUX, Administrateur (1947) du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2013
- M Jacques NOZACH, Directeur général (1948) du 31 octobre 2009 au 10 septembre 2011
- M Jean ESPAIGNET, Président du conseil d`administration (1941) du 10 avril 2007 au 09 août 2014
- M Jean LACAM, Directeur général (1952) du 12 octobre 2013 au 06 décembre 2013
- M Jean MENANTEAU, Directeur général (1964) du 06 décembre 2013 au 12 décembre 2013
- M Jean-Marie LEVAUX, Administrateur délégué (1944) du 13 avril 2004 au 10 avril 2007
- M Raymond MAILLARD, Président du conseil d`administration (1925) du 13 avril 2004 au 10 avril 2007
- M Sylvain GIRONDEAU, Administrateur (1960) du 12 décembre 2013 au 23 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- HUMANIS PREVOYANCE, Administrateur depuis le 23 juillet 2014
- KPMG AUDIT FS I, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mai 2015
- KPMG AUDIT FS II, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 mai 2015
- MUTUELLE HUMANIS NATIONALE, Administrateur depuis le 12 décembre 2013
- ABELIO, Administrateur du 24 mars 2009 au 23 mai 2015
- APRI PREVOYANCE, Administrateur du 24 mars 2009 au 31 juillet 2012
- APRIONIS PREVOYANCE, Administrateur du 10 septembre 2011 au 13 décembre 2012
- APRIONIS PREVOYANCE, Administrateur du 13 décembre 2012 au 23 juillet 2014
- CAPREVAL, Administrateur du 24 mars 2009 au 17 juin 2016
- COESIA SANTE, Administrateur du 24 mars 2009 au 10 septembre 2011
- CRIA - PREVOYANCE, Administrateur du 31 octobre 2009 au 23 juillet 2014
- CRIA PREVOYANCE, Administrateur du 10 avril 2007 au 31 octobre 2009
- HUMANIS RETRAITE ARRCO, Administrateur du 23 mai 2015 au 02 août 2016
- IONIS PREVOYANCE, Administrateur du 24 mars 2009 au 10 septembre 2011
- IPSIE, Administrateur du 13 avril 2004 au 10 avril 2007
- SMAPRI, Administrateur du 10 septembre 2011 au 12 décembre 2013
- VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, Administrateur du 13 décembre 2012 au 23 juillet 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COPERNIC SA | |
Entrepreneurs individuels | COPERNIC SA | |
Identifiant de l'entreprise | 344325295 | |
Numéro interne du siège | 00121 | |
Adresse | 139 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 mars 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 21 624 952,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 77 071 240 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 77 071 240 |
Actif circulant net | 24 800 148 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 638 037 |
Placement | 20 162 112 |
Total Actif | 101 871 392 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 99 040 568 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 830 819 |
Total Passif | 101 871 392 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 310 782 |
Résultat d'exploitation | -310 782 |
Produit financier net | 34 426 048 |
Charge financière | 11 167 000 |
Résultat financier | 23 259 048 |
Résultat courrant | 22 948 266 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 610 |
Résultat exceptionnel | -4 610 |
Résultat net | 21 624 952 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34432529500121 | COPERNIC SA 139 A 147 139 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Article L.236-14 du code de commerce
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.