MME Sophie MILLIOT
Directeur général de CENTRE DE SERVICES
MME Sophie MILLIOT a 56 ans ( naissance en 1966), elle est Directeur général de la société CENTRE DE SERVICES
MME Sophie MILLIOT peut être contacté au siège de la société CENTRE DE SERVICES par courrier à l'adresse CENTRE DE SERVICES D2 TOUR 17 B PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société CENTRE DE SERVICES est principalement dirigée par MME Sophie MILLIOT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes ,hébergeur, hébergement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
La société CENTRE DE SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/08/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34448006600044.
- M Jean GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 23 décembre 2016
- M Vincent BILDSTEIN, Président (1971) depuis le 22 avril 2015
- MME Sophie MILLIOT, Directeur général (1966) depuis le 23 janvier 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CENTRE DE SERVICES est de 55 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre MARUCCHI, Président (1953) du 19 octobre 2004 au 22 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 décembre 2016
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire du 23 juin 2015 au 23 décembre 2016
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant du 23 juin 2015 au 23 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRE DE SERVICES | |
Sigle de l'entreprise | CDS | |
Entrepreneurs individuels | CENTRE DE SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 344480066 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 17 B PL DES REFLETS 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 58 007 623,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 janvier 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 2 791 055,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale | 6311Z | |
Première activité | 6311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 39 008 312 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 39 008 312 |
Actif circulant net | 3 368 434 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 623 681 |
Placement | 1 744 753 |
Total Actif | 42 376 744 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 28 336 336 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 915 323 |
Dette | 13 125 085 |
Total Passif | 42 376 744 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 77 |
Charge d'exploitation | 721 571 |
Résultat d'exploitation | -721 494 |
Produit financier net | 2 214 635 |
Charge financière | 274 312 |
Résultat financier | 1 940 323 |
Résultat courrant | 1 218 828 |
Produit exceptionnel | 5 104 807 |
Charges exceptionnelles | 3 532 247 |
Résultat exceptionnel | 1 572 560 |
Résultat net | 2 791 055 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34448006600044 | CENTRE DE SERVICES D2 TOUR 17 B PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Président : MARUCCHI Pierre modification le 05 Octobre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 24 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 24 Août 2010
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 24 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 24 Août 2010 Président : BILDSTEIN Vincent en fonction le 20 Avril 2015
Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 24 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 24 Août 2010 Président : BILDSTEIN Vincent en fonction le 20 Avril 2015 Directeur général : MILLIOT Sophie en fonction le 21 Janvier 2016
Président : AUBERT Jean-Marc, Marie, René ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe