M Jean-Claude SCHUELL
Président de S.D.K.
M Jean-Claude SCHUELL a 71 ans ( naissance en 1952), est Président de la société S.D.K.
M Jean-Claude SCHUELL peut être contacté au siège de la société S.D.K. par courrier à l'adresse S D K KANDY ZONE INDUSTRIELLE 62990 BEAURAINVILLE FRANCE
La société S.D.K. est principalement dirigée par M Jean-Claude SCHUELL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé ,grands magasins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m²
La société S.D.K. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34503010000043.
- M Arnaud SCHUELL, Directeur général (1979) depuis le 17 décembre 2011
- M Jean-Claude SCHUELL, Président (1952) depuis le 23 décembre 2003
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société S.D.K. est de 58 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gregory SCHUELL, Directeur général (1973) du 23 décembre 2003 au 30 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- EXPERIAL CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 décembre 2015
- Renald VALOGNES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 juin 2017
ZONE INDUSTRIELLE
62990 BEAURAINVILLE
Téléphone : Société
S.D.K.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.D.K. | |
Entrepreneurs individuels | S.D.K. | |
Identifiant de l'entreprise | 345030100 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE 62990 BEAURAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 juillet 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 15 mai 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 5 188 000,00 | |
Résultat net | -188 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Activité principale | 4719B | |
Première activité | 4719B | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Synonyme | grands magasins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 856 000 |
Immobilisation incorporelle | 274 000 |
Immobilisation corporelle | 553 000 |
Immobilisation financière | 28 000 |
Actif circulant net | 2 962 000 |
Stock | 2 492 000 |
Avance | 0 |
Créance | 385 000 |
Placement | 85 000 |
Total Actif | 3 818 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 821 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 997 000 |
Total Passif | 3 818 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 188 000 |
Produit d'exploitation | 5 194 000 |
Charge d'exploitation | 5 321 000 |
Résultat d'exploitation | -126 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | -140 000 |
Produit exceptionnel | 30 000 |
Charges exceptionnelles | 78 000 |
Résultat exceptionnel | -48 000 |
Résultat net | -188 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président : SCHUELL Jean-Claude Directeur général : SCHUELL Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : EXPERIAL CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : Renald VALOGNES
Président : SCHUELL Jean-Claude ; Directeur général : SCHUELL Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERIAL CONSEIL