M David MARQUES
Directeur général de SMB
M David MARQUES a 44 ans ( naissance en 1980), est Directeur général de la société SMB
M David MARQUES peut être contacté au siège de la société SMB par courrier à l'adresse SMB ZONE ARTISANALE LA VARENNE 50 RUE PAUL LAFARGUE 93160 NOISY LE GRAND FRANCE, par téléphone au 0160310365
La société SMB est principalement dirigée par M David MARQUES qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société SMB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/03/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34872076400052.
- M David MARQUES, Directeur général (1980) depuis le 24 février 2015
- M Silverio MARQUES, Directeur général (1954) depuis le 18 mars 2017
- MME Chrystel CONTREPOIS, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 18 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SMB est de 59 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel CERUTTI, Président (1955) du 02 janvier 2007 au 07 avril 2009
- M Silverio MARQUES, Président (1954) du 24 février 2004 au 07 août 2010
- M Silverio MARQUES, Président (1954) du 07 août 2010 au 18 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- ACCOUNT AUDIT - AA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 mars 2017
- CABINET COUREAU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 mars 2017
- HAPP ET HEFF IM, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 mars 2017
- SA ROGER MARTIN, Président depuis le 18 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SMB | |
Sigle de l'entreprise | S.M.B. | |
Entrepreneurs individuels | SMB | |
Identifiant de l'entreprise | 348720764 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | 50 RUE PAUL LAFARGUE 93160 NOISY LE GRAND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 novembre 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 12 116 000,00 | |
Résultat net | 514 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité principale | 4399C | |
Première activité | 4399C | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 152 000 |
Immobilisation incorporelle | 300 |
Immobilisation corporelle | 146 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 5 877 000 |
Stock | 78 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 873 000 |
Placement | 927 000 |
Total Actif | 6 030 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 215 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 815 000 |
Total Passif | 6 030 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 116 000 |
Produit d'exploitation | 12 220 000 |
Charge d'exploitation | 11 454 000 |
Résultat d'exploitation | 766 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -800 |
Résultat courrant | 765 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 514 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34872076400052 | SMB ZONE ARTISANALE LA VARENNE 50 RUE PAUL LAFARGUE 93160 NOISY LE GRAND FRANCE |
34872076400052 | SMB ZA LA VARENNE 50 RUE PAUL LAFARGUE 93160 NOISY LE GRAND |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : MARQUES Silvério Claudino. Commissaire aux comptes titulaire : HAPP ET HEFF IM. Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNT AUDIT - AA.
nomination du Directeur général : Marques, David
nomination du Président : SA ROGER MARTIN représenté par Martin Vincent Roger Dante Adresse : 15 rue des Aliziers 21121 Daix, modification du Directeur général Marques, Silverio, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Contrepois, Chrystel
Directeur général : MARQUES David en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : HAPP ET HEFF IM en fonction le 20 Avril 2017 ; Président : SA ROGER MARTIN en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNT AUDIT - AA en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTREPOIS Chrystel en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU en fonction le 20 Avril 2017 ; Directeur général : BRICOGNE Charles en fonction le 28 Mai 2018
Directeur général : MARQUES David en fonction le 20 Avril 2017 ; Président : SA ROGER MARTIN en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTREPOIS Chrystel en fonction le 20 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU en fonction le 20 Avril 2017 ; Directeur général : BRICOGNE Charles en fonction le 28 Mai 2018
Président : SA ROGER MARTIN ; Directeur général : BRICOGNE Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTREPOIS Chrystel
Président : SA ROGER MARTIN ; Directeur général : MILLE Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTREPOIS Chrystel
Président : SA ROGER MARTIN ; Directeur général : MILLE Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU