M Joseph HAZAN
Gérant de AMBASSADEUR IMMOBILIER
M Joseph HAZAN a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société AMBASSADEUR IMMOBILIER
M Joseph HAZAN peut être contacté au siège de la société AMBASSADEUR IMMOBILIER par courrier à l'adresse AMBASSADEUR IMMOBILIER HOTEL AMBASSADEUR 50 ET 52 CHEMIN DES SABLES JUAN LES PINS 06160 ANTIBES FRANCE, par téléphone au 04Â 92Â 93Â 74Â 10 ou par fax au 04Â 93Â 67Â 79Â 85
La société AMBASSADEUR IMMOBILIER est principalement dirigée par M Joseph HAZAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société AMBASSADEUR IMMOBILIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34941870700031.
- M Joseph HAZAN, Gérant (1974) depuis le 25 juillet 2014
- MME Marie-Josee MILOT, Gérant (1962) depuis le 02 septembre 2008
- MME Marion FOKI, Gérant (1979) depuis le 25 juillet 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AMBASSADEUR IMMOBILIER est de 50 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles RICHEZ, Gérant (1965) du 02 septembre 2008 au 26 novembre 2013
- M Charles RICHEZ, Gérant (1965) du 26 novembre 2013 au 25 juillet 2014
- M Elliott AINTABI, Gérant (1952) du 26 novembre 2013 au 25 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- NORD FRANCE, Gérant du 19 janvier 2005 au 02 septembre 2008
- NORD MANAGEMENT FRANCE SARL, Gérant du 19 janvier 2005 au 02 septembre 2008
- NORD NEDERLAND BV, Gérant du 19 janvier 2005 au 02 septembre 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMBASSADEUR IMMOBILIER | |
Entrepreneurs individuels | AMBASSADEUR IMMOBILIER | |
Identifiant de l'entreprise | 349418707 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 52 CHE DES SABLES 06160 ANTIBES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 27 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 847 180,00 | |
Résultat net | -200 575,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 6 370 759 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 321 494 |
Immobilisation financière | 49 265 |
Actif circulant net | 123 734 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 77 453 |
Placement | 46 281 |
Total Actif | 6 494 493 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -7 500 613 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 13 995 106 |
Total Passif | 6 494 493 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 847 180 |
Produit d'exploitation | 847 180 |
Charge d'exploitation | 721 412 |
Résultat d'exploitation | 125 768 |
Produit financier net | 49 250 |
Charge financière | 375 594 |
Résultat financier | -326 344 |
Résultat courrant | -200 576 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -200 575 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34941870700031 | AMBASSADEUR IMMOBILIER HOTEL AMBASSADEUR 50 ET 52 CHEMIN DES SABLES JUAN LES PINS 06160 ANTIBES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 34 10 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-antibes.fr.
Les greffiers sont : MANDRON-RIVIERE Colette , REES Françoise
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/14H-16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Gérant(e) : RICHEZ Charles,LouisGérant(e) : MILOT Marie-Josée. Associé : AMBASSADEUR (SA) représenté par FENTENER VAN VLISSINGEN John Arthur.
Gérant : MILOT Marie-Josée Gérant : FOKI Marion Gérant : HAZAN Joseph Associé : SNC AMBASSADEUR (SNC) Associé : DELANCEAU STRATEGIES (SASU)
Associé indéfiniment et solidairement responsable : SNC AMBASSADEUR (SNC) ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : DELANCEAU STRATEGIES (SASU)
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : DELANCEAU STRATEGIES ; Associé indéfiniment et solidairement responsable : SNC AMBASSADEUR ; Commissaire aux comptes titulaire : H C A