MME Valerie BOURIQUET TELLENE
Gérant de CITYA L'HORLOGE
MME Valerie BOURIQUET TELLENE a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Gérant de la société CITYA L'HORLOGE
MME Valerie BOURIQUET TELLENE peut être contacté au siège de la société CITYA L'HORLOGE par courrier à l'adresse CITYA L HORLOGE J ET POINCET GESTION JULIEN ET P IMM 4 6 4 RUE MOLIERE 84000 AVIGNON FRANCE, par téléphone au 0490137709 ou par fax au 04Â 90Â 39Â 18Â 59
La société CITYA L'HORLOGE est principalement dirigée par MME Valerie BOURIQUET TELLENE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société CITYA L'HORLOGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/06/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34975964700077.
- M Pierre BERIDOT, Gérant (1984) depuis le 17 mars 2017
- MME Valerie BOURIQUET TELLENE, Gérant (1965) depuis le 19 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CITYA L'HORLOGE est de 50 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric AUCHET, Gérant (1976) du 26 février 2014 au 19 août 2015
- M Jean-Pierre JULLIEN, Gérant (1972) du 19 janvier 2005 au 01 novembre 2013
- M Philippe POINCET, Co-gérant (1967) du 19 juin 2007 au 07 août 2010
- M Sebastien VILAR, Gérant (1977) du 06 janvier 2016 au 10 mars 2016
- M Thierry HUGONNET, Gérant (1960) du 28 septembre 2009 au 22 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CITYA L'HORLOGE | |
Entrepreneurs individuels | CITYA L'HORLOGE | |
Identifiant de l'entreprise | 349759647 | |
Numéro interne du siège | 00077 | |
Adresse | 4 RUE MOLIERE 84000 AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 février 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 1 509 000,00 | |
Résultat net | 198 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6832A | |
Première activité | 6832A | |
Deuxième activité | 6831Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 501 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 368 000 |
Immobilisation corporelle | 80 000 |
Immobilisation financière | 54 000 |
Actif circulant net | 1 804 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 184 000 |
Placement | 1 620 000 |
Total Actif | 3 305 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 233 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 40 000 |
Dette | 3 032 000 |
Total Passif | 3 305 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 509 000 |
Produit d'exploitation | 1 515 000 |
Charge d'exploitation | 1 259 000 |
Résultat d'exploitation | 256 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 40 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | 229 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | -12 000 |
Résultat net | 198 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34975964700077 | CITYA L HORLOGE J ET POINCET GESTION JULIEN ET P IMM 4 6 4 RUE MOLIERE 84000 AVIGNON FRANCE |
34975964700101 | CITYA L HORLOGE CITYA BELVIA L HORLOGE 25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Gérant(e) : HUGONNET Thierry
SCP PELERIAUX - GISCLARD - BADAROUX-PELERIAUX 1 Rue Saint Marc 30000 NIMES
scp levy andré 164 bd roger ricca 84700 sorgues
Gérant(e) : JULLIEN Jean-Pierre
Gérant : JULLIEN Jean-Pierre Gérant : HUGONNET Thierry
Gérant : BOURIQUET TELLENE Valérie né(e) BOURIQUET
Gérant : BOURIQUET TELLENE Valérie né(e) BOURIQUET Gérant : VILAR Sébastien
Gérant : BOURIQUET TELLENE Valérie né(e) BOURIQUET Gérant : HUGONNET Thierry
Gérant : BOURIQUET TELLENE Valérie né(e) BOURIQUET
Gérant : BERIDOT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SAS)
La gestion et l'administration de biens immobiliers appartenant à des établissements publics, des établissements d'économie mixte investisseurs institutionnels ou privés ; Exploitation de tous fonds de commerce d'agence immobilière et mandataire de ventes, la réalisation directe ou indirecte de toutes transactions immobilières, la gestion de tous biens meubles ou immeubles, toutes opérations quelconques de courtages ; Activité de marchands de biens. Mandataire intermédiaire d'assurance.
Baroso & Tricarico Avocats Associés 6a, passage de l'Oratoire BP 30084 84006 Avignon- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Baroso & Tricarico Avocats Associés 6a, passage de l\'Oratoire BP 30084 84006 Avignon- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Gérant : RUGOLO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SAS)