M Pierre-Eric BASTIANELLI
Directeur général de ICOBA
M Pierre-Eric BASTIANELLI a 45 ans ( naissance en 1979), est Directeur général de la société ICOBA
M Pierre-Eric BASTIANELLI peut être contacté au siège de la société ICOBA par courrier à l'adresse ICOBA 1 RUE DE LA PRESSE 42000 ST ETIENNE FRANCE, par téléphone au 04Â 77Â 74Â 53Â 18 ou par fax au 04Â 77Â 79Â 04Â 88
La société ICOBA est principalement dirigée par M Pierre-Eric BASTIANELLI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société ICOBA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/03/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34977136000030.
- M Pierre-Eric BASTIANELLI, Directeur général (1979) depuis le 24 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Claude RABEISEN, Gérant (1952) du 22 juillet 2014 au 24 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- B Groupe, Président depuis le 25 juillet 2015
- GERARD COURBON SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juillet 2015
- MD CONSEIL AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 juillet 2021 : Société à responsabilité limitée GERARD COURBON SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée MD CONSEIL AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ICOBA | |
Entrepreneurs individuels | ICOBA | |
Identifiant de l'entreprise | 349771360 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 1 RUE DE LA PRESSE 42000 SAINT ETIENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 septembre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 828 745,00 | |
Résultat net | 25 615,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 34 571 |
Immobilisation incorporelle | 20 581 |
Immobilisation corporelle | 13 940 |
Immobilisation financière | 50 |
Actif circulant net | 333 889 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 269 888 |
Placement | 64 001 |
Total Actif | 368 460 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 33 999 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 334 460 |
Total Passif | 368 460 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 828 745 |
Produit d'exploitation | 828 745 |
Charge d'exploitation | 802 781 |
Résultat d'exploitation | 25 964 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 25 964 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 349 |
Résultat exceptionnel | -349 |
Résultat net | 25 615 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34977136000030 | ICOBA 1 RUE DE LA PRESSE 42000 ST ETIENNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant : BASTIANELLI Pierre-Eric Raymond en fonction le 4 Juillet 2014
Directeur général : BASTIANELLI Pierre-Eric Raymond modification le 23 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : MD CONSEIL AUDIT en fonction le 23 Juillet 2015 Président : B Groupe en fonction le 23 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GERARD COURBON SARL en fonction le 23 Juillet 2015
Société à responsabilité limitée GERARD COURBON SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée MD CONSEIL AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
BASTIANELLI Pierre-Eric Raymond nom d\'usage : BASTIANELLI n\'est plus directeur général