M Marc GERNEZ
Commissaire aux comptes suppléant de GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES
M Marc GERNEZ a 64 ans ( naissance en 1960), est Commissaire aux comptes suppléant de la société GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES
M Marc GERNEZ peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES par courrier à l'adresse GPT EUR EXPLOIT TECH INDUST 5 E ROUTE DE MEAUX 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS FRANCE, par téléphone au 0160234330 ou par fax au 01Â 60Â 23Â 40Â 01
La société GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est principalement dirigée par M Marc GERNEZ qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/04/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34981196800024.
- M Bruno DOCTOBRE, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 26 mars 2011
- M Marc GERNEZ, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 13 juin 2017
- MME Joelle DOCTOBRE, Directeur général (1962) depuis le 26 mars 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est de 64 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain FERNANDEZ, Administrateur (1948) du 14 septembre 2004 au 26 mars 2011
- M Pierre PUYSSEGUR, Président du conseil d`administration (1952) du 14 septembre 2004 au 26 mars 2011
- M Rene PASCAL, Administrateur (1942) du 14 septembre 2004 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- DOUBLE D DEVELOPPEMENT, Administrateur depuis le 26 mars 2011
- GECOFI, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES | |
Sigle de l'entreprise | GTI | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES | |
Identifiant de l'entreprise | 349811968 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 5 E RUE DE MEAUX 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 février 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 726 211,00 | |
Résultat net | -8 453,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 17 630 |
Immobilisation incorporelle | 3 643 |
Immobilisation corporelle | 5 614 |
Immobilisation financière | 8 373 |
Actif circulant net | 244 951 |
Stock | 108 270 |
Avance | 0 |
Créance | 86 001 |
Placement | 50 680 |
Total Actif | 262 585 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 118 792 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 143 792 |
Total Passif | 262 584 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 726 211 |
Produit d'exploitation | 785 010 |
Charge d'exploitation | 792 484 |
Résultat d'exploitation | -7 474 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 099 |
Résultat financier | -1 099 |
Résultat courrant | -8 573 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -8 453 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34981196800024 | GPT EUR EXPLOIT TECH INDUST 5 E ROUTE DE MEAUX 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Président du conseil d'administration : DOCTOBRE Bruno Henri Marcel Directeur général administrateur : DUQUENOY Joelle Angèle Administrateur : DOUBLE D DEVELOPPEMENT, représenté par MME DUQUENOY Joelle Angèle Commissaire aux comptes titulaire : DEMONTFUMAT Gérard Commissaire aux comptes suppléant : CORLAIX Jean-Pierre
Commissaire aux comptes titulaire partant : Demontfumat, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GECOFI, Commissaire aux comptes suppléant partant : Corlaix, Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gernez, Marc
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 décembre 2020, désignant : mandataire(s) judiciaire(s) Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, au(x) Mandataire(s) Judiciaire(s) ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.