M Jean-Paul GUERDOUX
Président de APTAPRO
M Jean-Paul GUERDOUX a 72 ans ( naissance en 1950), est Président de la société APTAPRO
M Jean-Paul GUERDOUX peut être contacté au siège de la société APTAPRO par courrier à l'adresse APTAPRO 151 AVENUE DE LA GARDE 84400 APT FRANCE, par téléphone au 04Â 90Â 04Â 80Â 59 ou par fax au 04Â 90Â 74Â 45Â 07
La société APTAPRO est principalement dirigée par M Jean-Paul GUERDOUX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société APTAPRO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/04/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35028605000017.
- M Geoffrey GUERDOUX, Directeur général délégué (1981) depuis le 26 septembre 2012
- M Jean-Paul GUERDOUX, Président (1950) depuis le 13 janvier 2004
- MME Francoise GUERDOUX, Directeur général délégué (1956) depuis le 13 janvier 2004
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société APTAPRO est de 60 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Geoffrey GUERDOUX, Administrateur (1981) du 13 janvier 2004 au 16 novembre 2004
- MME Francoise GUERDOUX, Administrateur (1956) du 13 janvier 2004 au 16 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | APTAPRO | |
Entrepreneurs individuels | APTAPRO | |
Identifiant de l'entreprise | 350286050 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 151 AV DE LA GARE 84400 APT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 9 596 000,00 | |
Résultat net | 465 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 223 000 |
Immobilisation incorporelle | 75 000 |
Immobilisation corporelle | 102 000 |
Immobilisation financière | 46 000 |
Actif circulant net | 4 326 000 |
Stock | 2 190 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 500 000 |
Placement | 636 000 |
Total Actif | 4 550 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 568 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 109 000 |
Dette | 1 873 000 |
Total Passif | 4 550 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 596 000 |
Produit d'exploitation | 9 761 000 |
Charge d'exploitation | 9 350 000 |
Résultat d'exploitation | 411 000 |
Produit financier net | 71 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 65 000 |
Résultat courrant | 673 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 465 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35028605000017 | APTAPRO 151 AVENUE DE LA GARDE 84400 APT FRANCE |
35028605000017 | APTAPRO 151 AV DE LA GARE 84400 APT |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président : GUERDOUX Jean-Paul Directeur général délégué : GUERDOUX Françoise né(e) GLEIZE Commissaire aux comptes titulaire : MARRE Georges Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Frédéric
Président : GUERDOUX Jean-Paul Directeur général délégué : GUERDOUX Françoise né(e) GLEIZE Directeur général délégué : GUERDOUX Geoffrey Commissaire aux comptes titulaire : MARRE Georges Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Frédéric
Président : GUERDOUX Jean-Paul Directeur général délégué : GUERDOUX Françoise né(e) GLEIZE Directeur général délégué : GUERDOUX Geoffrey Commissaire aux comptes titulaire : MARRE Georges Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Frédéric
Président : GUERDOUX Jean-Paul Directeur général délégué : GUERDOUX Françoise né(e) GLEIZE Directeur général délégué : GUERDOUX Geoffrey Commissaire aux comptes titulaire : IFAC SUD EST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Frédéric
Président : GUERDOUX Geoffrey ; Directeur général : GUERDOUX Jean-Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : IFAC SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Frédéric