M Olivier BOUTONNIER
Gérant de EARL COTEAUX DES BESSOUS
M Olivier BOUTONNIER a 42 ans ( naissance en 1982), est Gérant de la société EARL COTEAUX DES BESSOUS
M Olivier BOUTONNIER peut être contacté au siège de la société EARL COTEAUX DES BESSOUS par courrier à l'adresse EARL COTEAUX DES BESSOUS 11 LIEU DIT LES BESSOUS 81290 VIVIERS LES MONTAGNES FRANCE
La société EARL COTEAUX DES BESSOUS est principalement dirigée par M Olivier BOUTONNIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture et élevage associés ,agriculteur, éleveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0150Z (Culture et élevage associés), les activités sont :
- Culture et élevage associés
- Cette sous-classe couvre la production combinée de produits végétaux et de produits animaux sans spécialisation de la production dans les produits végétaux ou dans les animaux. La dimension de l'exploitation agricole globale n'est pas un facteur déte
Mais sont exclues les activités :
- les cultures mixtes concernées par plusieurs classes des groupes 01.1 et 01.2
- l'élevage mixte concerné par plusieurs classes du groupe 01.4
La société EARL COTEAUX DES BESSOUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35061922700019.
- M Olivier BOUTONNIER, Gérant (1982) depuis le 12 février 2015
Anciens dirigeants :
- M Olivier BOUTONNIER, Co-gérant (1985) du 03 août 2004 au 12 février 2015
- MME Jacqueline BOUTONNIER, Gérant (1956) du 12 février 2015 au 03 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL COTEAUX DES BESSOUS | |
Entrepreneurs individuels | EARL COTEAUX DES BESSOUS | |
Identifiant de l'entreprise | 350619227 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 11 LD LES BESSOUS 81290 VIVIERS LES MONTAGNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité principale de l'entreprise | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture et élevage associés | |
Synonyme | agriculteur, éleveur | |
Principal | cultivateur et éleveur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35061922700019 | EARL COTEAUX DES BESSOUS 11 LIEU DIT LES BESSOUS 81290 VIVIERS LES MONTAGNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 62 58 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-castres.fr.
Les greffiers sont : ESPEL Patrick
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 17H00
Gérant : BOUTONNIER Jacqueline, Anne-Marie né(e) AUSSENAC Gérant : BOUTONNIER Olivier, Paul, Joseph
Gérant : BOUTONNIER Olivier, Paul, Joseph