M Clement BERTHIER
Administrateur de CONCESSIONNAIRES SERVICES
M Clement BERTHIER a 40 ans ( naissance en 1982), est Administrateur de la société CONCESSIONNAIRES SERVICES
M Clement BERTHIER peut être contacté au siège de la société CONCESSIONNAIRES SERVICES par courrier à l'adresse CONCESSIONNAIRES SERVICES COSERVICES LE BRITANIA BATIMENT C 20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE 69003 LYON FRANCE, par téléphone au 0478534932 ou par fax au 04 78 53 48 82
La société CONCESSIONNAIRES SERVICES est principalement dirigée par M Clement BERTHIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société CONCESSIONNAIRES SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/06/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35109692000035.
- M Clement BERTHIER, Administrateur (1982) depuis le 18 décembre 2014
- M Franck COQUIDE, Administrateur (1966) depuis le 18 décembre 2014
- M Francois-Luc SCOUARNEC, Administrateur (1956) depuis le 11 juin 2011
- M Jean-Francois AUGER, Administrateur (1968) depuis le 18 décembre 2014
- M Jean-Jacques MARTY, Administrateur (1953) depuis le 07 septembre 2004
- M Laurent COTIN, Administrateur (1970) depuis le 18 décembre 2014
- M Laurent FARMAN, Administrateur (1966) depuis le 18 décembre 2014
- M Marc FAURIE, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 11 juin 2011
- M Nicolas FAURE, Administrateur (1978) depuis le 18 décembre 2014
- M Olivier LENORMANT, Administrateur (1972) depuis le 18 décembre 2014
- M Philippe MARTY, Administrateur (1956) depuis le 18 décembre 2014
- M Pierre IPPOLITO, Administrateur (1988) depuis le 18 décembre 2014
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société CONCESSIONNAIRES SERVICES est de 54 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic LEVAIN, Administrateur (1965) du 11 juin 2011 au 18 décembre 2014
- M Jean LENORMANT, Administrateur (1947) du 11 juin 2011 au 18 décembre 2014
- M Jean-Luc RENAUDEAU D ARC, Administrateur (1950) du 11 juin 2011 au 18 décembre 2014
- M Jean-Paul BRUNAUD, Administrateur (1953) du 07 septembre 2004 au 18 décembre 2014
- M Marc FAURIE, Président du conseil d`administration (1961) du 07 septembre 2004 au 11 juin 2011
- M Marc GABELOTAUD, Administrateur (1974) du 29 juillet 2008 au 11 juin 2011
- M Michel GABELOTAUD, Administrateur (1945) du 11 juin 2011 au 18 décembre 2014
- M Yves LENORMANT, Administrateur (1951) du 07 septembre 2004 au 18 décembre 2014
- MME Agnes CHAUVEAU, Administrateur (1950) du 13 mars 2007 au 15 mars 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONCESSIONNAIRES SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | CONCESSIONNAIRES SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 351096920 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 09 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 15 936,00 | |
Résultat net | 60 616,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 348 225 |
Immobilisation incorporelle | 188 123 |
Immobilisation corporelle | 8 998 |
Immobilisation financière | 1 151 104 |
Actif circulant net | 886 008 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 223 643 |
Placement | 662 365 |
Total Actif | 2 234 234 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 562 257 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 671 978 |
Total Passif | 2 234 234 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 936 |
Produit d'exploitation | 587 197 |
Charge d'exploitation | 577 665 |
Résultat d'exploitation | 9 532 |
Produit financier net | 108 214 |
Charge financière | 41 328 |
Résultat financier | 66 886 |
Résultat courrant | 76 418 |
Produit exceptionnel | 3 254 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 3 254 |
Résultat net | 60 616 |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres