M Pierre DE DEKEN
Gérant de DE DEKEN DE SAINT LOT
M Pierre DE DEKEN a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société DE DEKEN DE SAINT LOT
M Pierre DE DEKEN peut être contacté au siège de la société DE DEKEN DE SAINT LOT par courrier à l'adresse DE DEKEN DE SAINT LOT RUE DE SAINT LOT 80150 MAISON PONTHIEU FRANCE, par téléphone au 0322205567
La société DE DEKEN DE SAINT LOT est principalement dirigée par M Pierre DE DEKEN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société DE DEKEN DE SAINT LOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/09/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35133072500026.
- M Frederic DE DEKEN, Gérant (1992) depuis le 07 janvier 2016
- M Pierre DE DEKEN, Gérant (1963) depuis le 21 novembre 2013
- MME Pascale DE DEKEN, Gérant (1965) depuis le 21 novembre 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DE DEKEN DE SAINT LOT est de 49 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre DE DEKEN, Gérant (1963) du 01 janvier 2000 au 21 novembre 2013
- MME Pascale DE DEKEN, Gérant (1965) du 01 janvier 2000 au 21 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 janvier 2016 : DE DEKEN Frédéric Raymond Paul nom d'usage : DE DEKEN devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DE DEKEN DE SAINT LOT | |
Entrepreneurs individuels | DE DEKEN DE SAINT LOT | |
Identifiant de l'entreprise | 351330725 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | SAINT LOT 80150 MAISON PONTHIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Transfert de propriété (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 04 juillet 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 mai 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35133072500026 | DE DEKEN DE SAINT LOT RUE DE SAINT LOT 80150 MAISON PONTHIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
DE DEKEN Frédéric Raymond Paul nom d'usage : DE DEKEN devient gérant.