MME Claire DELAGRANGE
Administrateur de OSITEC CONSULTANTS
MME Claire DELAGRANGE a 45 ans ( naissance en 1977), elle est Administrateur de la société OSITEC CONSULTANTS
MME Claire DELAGRANGE peut être contacté au siège de la société OSITEC CONSULTANTS par courrier à l'adresse OSITEC CONSULTANTS 21 C RUE DE LA BRIQUETERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE
La société OSITEC CONSULTANTS est principalement dirigée par MME Claire DELAGRANGE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société OSITEC CONSULTANTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/03/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35140847100081.
- M Eugene WOZNY, Administrateur (1950) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Claude DELAGRANGE, Président-directeur général (1950) depuis le 19 janvier 2005
- M Matthieu DELAGRANGE, Administrateur (1981) depuis le 17 juillet 2007
- MME Claire DELAGRANGE, Administrateur (1977) depuis le 17 juillet 2007
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société OSITEC CONSULTANTS est de 58 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie SAROT, Directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 17 juillet 2007
- MME Ghislaine SAROT, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 17 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OSITEC CONSULTANTS | |
Entrepreneurs individuels | OSITEC CONSULTANTS | |
Identifiant de l'entreprise | 351408471 | |
Numéro interne du siège | 00081 | |
Adresse | 21 C RUE DE LA BRIQUETERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2002 ) | 572 456,00 | |
Résultat net | -99 616,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2002 |
Actif immobilisé | 28 031 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 12 601 |
Immobilisation financière | 15 430 |
Actif circulant net | 129 294 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 126 081 |
Placement | 3 213 |
Total Actif | 157 329 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 015 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 151 312 |
Total Passif | 157 329 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 572 456 |
Produit d'exploitation | 573 220 |
Charge d'exploitation | 669 609 |
Résultat d'exploitation | -96 389 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 193 |
Résultat financier | -3 193 |
Résultat courrant | -99 583 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 33 |
Résultat exceptionnel | -33 |
Résultat net | -99 616 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35140847100081 | OSITEC CONSULTANTS 21 C RUE DE LA BRIQUETERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 1er décembre 2012 désignant liquidateur Maître Emmanuel Malfaisan 34 rue du Triez 59290 Wasquehal. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.