M Olivier LE GAL
Président-directeur général de ETABLISSEMENTS LIGNER
M Olivier LE GAL a 58 ans ( naissance en 1964), est Président-directeur général de la société ETABLISSEMENTS LIGNER
M Olivier LE GAL peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS LIGNER par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS LIGNER 1 RUE DE TAHURE 51600 SOMMEPY TAHURE FRANCE, par téléphone au 0549808358 ou par fax au 05Â 49Â 80Â 83Â 58
La société ETABLISSEMENTS LIGNER est principalement dirigée par M Olivier LE GAL qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités de conditionnement ,conditionnement, société de conditionnement, société d'emballage, société de mise en bouteille, société d' étiquetage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8292Z (Activités de conditionnement), les activités sont :
- Activités de conditionnement
- les activités de conditionnement, pour le compte de tiers, faisant appel ou non à des procédés automatiques :
- mise en bouteilles de liquides divers, même alimentaires
- emballage d'articles divers (mise sous blister, sous pellicules rétractables, etc.)
- conditionnement de sécurité de préparations pharmaceutiques
- étiquetage, estampillage et impression
- emballage de colis et de paquets-cadeaux
Mais sont exclues les activités :
- la production de boissons rafraîchissantes et d'eaux minérales (cf11.07A et 11.07B)
- les activités de conditionnement annexes des transports (cf52.29A et 52.29B)
La société ETABLISSEMENTS LIGNER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/12/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35146909300022.
- M Alfred ZACHER, Administrateur (1955) depuis le 21 mai 2014
- M Baptiste FLAMBERT, Administrateur (1986) depuis le 29 avril 2015
- M Bertrand DOMET, Administrateur (1983) depuis le 21 mai 2014
- M Joel FARBOS, Commissaire aux comptes titulaire (1962) depuis le 24 novembre 2015
- M Olivier FLAMBERT, Administrateur (1962) depuis le 25 mars 2008
- M Olivier LE GAL, Président-directeur général (1964) depuis le 21 mai 2014
- M Philippe ANGLADE, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 24 novembre 2015
- M Philippe DOMET, Administrateur (1958) depuis le 21 mai 2014
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS LIGNER est de 55 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DEGUT, Administrateur (1950) du 25 mars 2008 au 19 juin 2013
- M Bernard DEGUT, Directeur général (1950) du 10 juillet 2010 au 14 avril 2012
- M Bernard GUILLERM, Administrateur (1956) du 19 juin 2013 au 24 novembre 2015
- M Hubert DE LA HAMELINAYE, Administrateur (1955) du 27 novembre 2007 au 21 mai 2014
- M Jean FOURNET, Administrateur (1946) du 27 novembre 2007 au 15 septembre 2009
- M Michel BERTEAU, Administrateur (1955) du 25 mars 2008 au 10 juillet 2010
- M Michel LE HENANFF, Président du conseil d`administration (1954) du 16 décembre 2003 au 27 novembre 2007
- M Michel LE HENANFF, Directeur général (1954) du 14 septembre 2004 au 27 novembre 2007
- M Michel NERAULT, Administrateur (1942) du 16 décembre 2003 au 14 septembre 2004
- M Nicolas LEVESQUE, Directeur général (1963) du 18 août 2009 au 10 juillet 2010
- M Olivier LE GAL, Administrateur (1964) du 10 juillet 2010 au 20 décembre 2014
- M Olivier LE GAL, Directeur général (1964) du 14 avril 2012 au 20 décembre 2014
- M Robert MONE, Commissaire aux comptes suppléant (1979) du 29 avril 2015 au 24 novembre 2015
- M Stephane NERAULT, Administrateur (1967) du 16 décembre 2003 au 14 septembre 2004
- M Vincent CAILLON, Administrateur (1962) du 15 septembre 2009 au 10 juillet 2010
- M Vincent CAILLON, Administrateur (1962) du 10 juillet 2010 au 21 mai 2014
- M Yves ROUBARDEAU, Président du conseil d`administration (1951) du 30 décembre 2008 au 10 juillet 2010
- M Yves ROUBARDEAU, Président (1951) du 10 juillet 2010 au 21 mai 2014
- MME Laurence LE HENANFF, Administrateur (1955) du 14 septembre 2004 au 27 novembre 2007
Dirigeants personne morale:
- CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES - SOCIETE CIVILE, Commissaire aux comptes titulaire du 29 avril 2015 au 24 novembre 2015
- SAS LPL, Administrateur du 16 décembre 2003 au 14 septembre 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS LIGNER | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS LIGNER | |
Identifiant de l'entreprise | 351469093 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 1 RTE DE TAHURE 51600 SOMMEPY TAHURE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 24 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 760 250,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 juin 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 155 801,00 | |
Résultat net | 117 126,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8292Z : Activités de conditionnement | |
Activité principale de l'entreprise | 8292Z : Activités de conditionnement | |
Activité principale | 8292Z | |
Première activité | 4633Z | |
Deuxième activité | 8292Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de conditionnement | |
Synonyme | conditionnement, société de conditionnement, société d'emballage, société de mise en bouteille, société d' étiquetage | |
Principal | société de conditionnement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 593 824 |
Immobilisation incorporelle | 307 528 |
Immobilisation corporelle | 489 |
Immobilisation financière | 285 807 |
Actif circulant net | 49 749 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 48 039 |
Placement | 1 710 |
Total Actif | 643 572 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -35 517 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 679 089 |
Total Passif | 643 571 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 155 801 |
Produit d'exploitation | 236 608 |
Charge d'exploitation | 121 222 |
Résultat d'exploitation | 115 386 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 874 |
Résultat financier | -6 874 |
Résultat courrant | 108 512 |
Produit exceptionnel | 9 069 |
Charges exceptionnelles | 456 |
Résultat exceptionnel | 8 614 |
Résultat net | 117 126 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35146909300022 | ETABLISSEMENTS LIGNER 1 RUE DE TAHURE 51600 SOMMEPY TAHURE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 68 48 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsenchampagne.fr.
Les greffiers sont : LESCANNE Jean Baptiste
Le greffe est ouvert 08H30 Ã 12H00/13H30 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00247 Industries de l'habillement
- 00489 Industries du cartonnage
- 00018 Industries textiles
- 00887 Métallurgie Eure
- 02306 Métiers du verre
- 00292 Plasturgie
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
remplacement de LE HENANFF (Michel) par FOURNET (Jean, Marc) en qualité de président, remplacement de la Société LPL et de LE HENANFF (Laurence) par DE LA HAMILAYE (Hubert) en qualité d'administrateur.
nomination de DEGUT (Bernard), FLAAMBERT (Olivier) et BERTEAU (Michel) en qualité d'administrateurs.
remplacement de LE HENANFF (Michel) par ROUBARDEAU (R.) en qualité d'administrateur ; remplacement de GAUTIER (Jean-Michel) par le CABINET PELE BRODU PIENL GUILLET en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; remplacement de LORIEAU (Michel) par BRODU (Guy) en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Président de la société : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Directeur général : LEVESQUE Nicolas René Marie Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : BERTEAU Michel Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE BRODU GUILLET PINEL Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy
Président de la société : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Directeur général : LEVESQUE Nicolas René Marie Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : BERTEAU Michel Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE BRODU GUILLET PINEL Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy
Président de la société : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Directeur général : DEGUT Bernard Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE BRODU GUILLET PINEL Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy
Président de la société : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Directeur général : DEGUT Bernard Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE BRODU GUILLET PINEL Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy
Président de la société : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Directeur général : DEGUT Bernard Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE GUILLET BOUJU Commissaire aux comptes suppléant : PELE Jacky
Président : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : DEGUT Bernard Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PELE - GUILLET - BOUJU Commissaire aux comptes suppléant : PELE Jacky Directeur général : LE GAL Olivier Yves Marie en fonction le 12 Avril 2012
Président : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : DE LA HAMELINAYE Hubert Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Administrateur : CAILLON Vincent Pierre Daniel Marie Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES modification le 17 Juin 2013 Directeur général : LE GAL Olivier Yves Marie en fonction le 12 Avril 2012 Administrateur : GUILLERM Bernard en fonction le 17 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MONE Robert en fonction le 17 Juin 2013
Administrateur : FLAMBERT Olivier Administrateur : ROUBARDEAU Yves Pierre Robert Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES modification le 17 Juin 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LE GAL Olivier Yves Marie modification le 19 Mai 2014 Administrateur : GUILLERM Bernard modification le 08 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MONE Robert en fonction le 17 Juin 2013 Administrateur : ZACHER Alfred en fonction le 19 Mai 2014 Administrateur : DOMET Philippe en fonction le 19 Mai 2014 Administrateur : DOMET Bertrand en fonction le 19 Mai 2014
Négoce et conditionnement d'oeufs en gros, demi-gros et détail .
Négoce et conditionnement d'oeufs en gros, demi-gros et détail .
Administrateur partant : Guillerm, Bernard, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES - SOCIETE CIVILE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Farbos, Joël, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mone, Robert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Anglade, Philippe