MME Nathalie COLIN-SCHELSTRAETE
Gérant de A R C P
MME Nathalie COLIN-SCHELSTRAETE a 41 ans ( naissance en 1982), elle est Gérant de la société A R C P
MME Nathalie COLIN-SCHELSTRAETE peut être contacté au siège de la société A R C P par courrier à l'adresse A R C P 22 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 37330 CHATEAU LA VALLIERE FRANCE, par téléphone au 02Â 47Â 49Â 02Â 62 ou par fax au 02Â 47Â 49Â 22Â 62
La société A R C P est principalement dirigée par MME Nathalie COLIN-SCHELSTRAETE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société A R C P est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/09/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35194527400014.
- M Xavier FOUGERAY, Gérant (1966) depuis le 23 septembre 2016
- MME Ghislaine SCHELSTRAETE, Gérant (1953) depuis le 23 septembre 2016
- MME Isabelle JOUINT-SCHELSTRAETE, Gérant (1979) depuis le 23 septembre 2016
- MME Nathalie COLIN-SCHELSTRAETE, Gérant (1982) depuis le 23 septembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société A R C P est de 53 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie JOUINT, Co-gérant (1956) du 01 juillet 2008 au 23 septembre 2016
- MME Isabelle SCHELSTRAETE, Co-gérant (1979) du 01 juillet 2008 au 23 septembre 2016
- MME Nathalie SCHELSTRAETE, Co-gérant (1982) du 01 juillet 2008 au 23 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A R C P | |
Entrepreneurs individuels | A R C P | |
Identifiant de l'entreprise | 351945274 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 22 AV GENERAL DE GAULLE 37330 CHATEAU LA VALLIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 07 septembre 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 septembre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 503 896,00 | |
Résultat net | 27 713,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 129 895 |
Immobilisation incorporelle | 122 075 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 7 820 |
Actif circulant net | 152 802 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 44 671 |
Placement | 108 131 |
Total Actif | 282 697 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 203 535 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 79 162 |
Total Passif | 282 697 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 503 896 |
Produit d'exploitation | 504 957 |
Charge d'exploitation | 471 767 |
Résultat d'exploitation | 33 190 |
Produit financier net | 851 |
Charge financière | 783 |
Résultat financier | 69 |
Résultat courrant | 33 258 |
Produit exceptionnel | 662 |
Charges exceptionnelles | 1 319 |
Résultat exceptionnel | -657 |
Résultat net | 27 713 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35194527400014 | A R C P 22 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 37330 CHATEAU LA VALLIERE FRANCE |
35194527400022 | A R C P 82 AVENUE ANDRE MAGINOT 37100 TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
Co-gérant : JAMMET Ghislaine Léontine Marie-LouiseCo-gérant : SCHELSTRAETE Nathalie Françoise Marie. Co-gérant : SCHELSTRAETE Isabelle Véronique Marie. Co-gérant : JOUINT Jean-Marie Bernard.
nomination du Gérant : Fougeray, Xavier Pierre, Gérant partant : Jouint, Jean-Marie Bernard
modification du Gérant Schelstraete, Nathalie Francoise Marie