M Francois ESPIEUX
Directeur général de MBV DIFFUSION
M Francois ESPIEUX a 55 ans ( naissance en 1967), est Directeur général de la société MBV DIFFUSION
M Francois ESPIEUX peut être contacté au siège de la société MBV DIFFUSION par courrier à l'adresse MBV DIFFUSION 60 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 08Â 00Â 80Â 08Â 72 ou par fax au 01Â 41Â 99Â 11Â 12
La société MBV DIFFUSION est principalement dirigée par M Francois ESPIEUX qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société MBV DIFFUSION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/08/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35203057100041.
- M Francois ESPIEUX, Directeur général (1967) depuis le 07 décembre 2016
- M Laurent SOULIE, Président (1961) depuis le 01 janvier 2000
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MBV DIFFUSION est de 58 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois ESPIEUX, Directeur général délégué (1967) du 01 janvier 2000 au 17 juillet 2013
- M Francois ESPIEUX, Directeur général délégué (1967) du 17 juillet 2013 au 07 décembre 2016
- M Laurent SOULIE, Directeur général (1961) du 01 janvier 2000 au 07 décembre 2016
- MME Pascale SOULIE, Administrateur (1965) du 01 janvier 2000 au 17 juillet 2013
- MME Pascale SOULIE, Administrateur (1965) du 17 juillet 2013 au 07 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- M B V ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MBV DIFFUSION | |
Entrepreneurs individuels | MBV DIFFUSION | |
Identifiant de l'entreprise | 352030571 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 60 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 27 juin 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 octobre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 456 918,00 | |
Résultat net | 295 021,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 767 995 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 715 |
Immobilisation financière | 1 765 280 |
Actif circulant net | 307 147 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 172 852 |
Placement | 134 295 |
Total Actif | 2 075 142 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 919 311 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 155 831 |
Total Passif | 2 075 142 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 456 918 |
Produit d'exploitation | 456 922 |
Charge d'exploitation | 450 706 |
Résultat d'exploitation | 6 216 |
Produit financier net | 299 242 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 299 242 |
Résultat courrant | 305 458 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 067 |
Résultat exceptionnel | -5 067 |
Résultat net | 295 021 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35203057100041 | MBV DIFFUSION 60 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Directeur général : ESPIEUX Francois modification le 05 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS ETIENNE ; Président : SOULIE Laurent modification le 05 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2016
Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS ETIENNE ; Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2016 ; Président : Ozitem Développement en fonction le 04 Juin 2018
Président : Ozitem Développement ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS