M Alexandre SCAPPATICCI
Président du conseil d`administration de VAILLANCE IMMOBILIER
M Alexandre SCAPPATICCI a 36 ans ( naissance en 1986), est Président du conseil d`administration de la société VAILLANCE IMMOBILIER
M Alexandre SCAPPATICCI peut être contacté au siège de la société VAILLANCE IMMOBILIER par courrier à l'adresse VAILLANCE IMMOBILIER 38 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU FRANCE, par téléphone au 0478901197 ou par fax au 04 78 40 67 96
La société VAILLANCE IMMOBILIER est principalement dirigée par M Alexandre SCAPPATICCI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière d'autres bâtiments ,promoteur immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- Promotion immobilière d'autres bâtiments
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
La société VAILLANCE IMMOBILIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/12/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35263789600023.
- M Alexandre SCAPPATICCI, Président du conseil d`administration (1986) depuis le 07 septembre 2004
- M Alexandre SCAPPATICCI, Directeur général (1986) depuis le 08 mai 2010
- MME Ludivine SCAPPATICCI, Administrateur (1990) depuis le 08 mai 2010
- MME Sylvie SCAPPATICCI, Administrateur (1959) depuis le 08 mai 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société VAILLANCE IMMOBILIER est de 42 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre SCAPPATICCI, Directeur général (1951) du 07 septembre 2004 au 19 juin 2007
- M Franco SCAPPATICCI, Administrateur (1949) du 07 septembre 2004 au 08 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VAILLANCE IMMOBILIER | |
Entrepreneurs individuels | VAILLANCE IMMOBILIER | |
Identifiant de l'entreprise | 352637896 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 38 AV DES FRERES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 février 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 septembre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 998 136,00 | |
Résultat net | 50 027,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Synonyme | promoteur immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 62 548 |
Immobilisation incorporelle | 45 734 |
Immobilisation corporelle | 6 804 |
Immobilisation financière | 10 010 |
Actif circulant net | 3 016 160 |
Stock | 1 111 130 |
Avance | 0 |
Créance | 1 901 418 |
Placement | 3 612 |
Total Actif | 3 078 710 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 224 480 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 854 227 |
Total Passif | 3 078 710 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 998 136 |
Produit d'exploitation | 1 733 055 |
Charge d'exploitation | 1 783 467 |
Résultat d'exploitation | -50 412 |
Produit financier net | 16 |
Charge financière | 11 195 |
Résultat financier | -11 178 |
Résultat courrant | -61 589 |
Produit exceptionnel | 245 162 |
Charges exceptionnelles | 114 883 |
Résultat exceptionnel | 130 279 |
Résultat net | 50 027 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35263789600023 | VAILLANCE IMMOBILIER 38 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU FRANCE |
35263789600023 | VAILLANCE IMMOBILIER 38 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers