M Michel MANJOT
Président du conseil de surveillance de HOLDING MANJOT
M Michel MANJOT a 67 ans ( naissance en 1955), est Président du conseil de surveillance de la société HOLDING MANJOT
M Michel MANJOT peut être contacté au siège de la société HOLDING MANJOT par courrier à l'adresse HOLDING MANJOT 9 RUE YVES TOUDIC 69200 VENISSIEUX FRANCE
La société HOLDING MANJOT est principalement dirigée par M Michel MANJOT qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HOLDING MANJOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35292679400012.
- M Frederic MANJOT, Président du directoire (1960) depuis le 02 octobre 2009
- M Michel MANJOT, Président du conseil de surveillance (1955) depuis le 29 septembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HOLDING MANJOT est de 65 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre-Louis MANJOT, Administrateur (1971) du 07 juin 2005 au 22 janvier 2008
- M Gerard MANJOT, Président du conseil de surveillance (1958) du 12 février 2008 au 29 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE CENTREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 septembre 2016
- FIDUCIAIRE CENTREX -SFC, Commissaire aux comptes titulaire du 01 septembre 2016 au 29 septembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 janvier 2008 : MANJOT Frederic nom d'usage : MANJOT Frederic n'est plus président du conseil d'administration.. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT Frédéric devient président du directoire.. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT Frédéric devient membre du directoire.. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT Michel n'est plus administrateur.. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT Michel devient membre du directoire.. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT André n'est plus administrateur.. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT André devient membre du directoire.. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT Patrick devient membre du directoire.. MANJOT Gerard nom d'usage : MANJOT Gerard n'est plus administrateur.. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT Gérard devient président du conseil de surveillance.. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT Laurence devient vice président du conseil de surveillance.. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT Laurence devient membre du conseil de surveillance.. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT Gérard devient membre du conseil de surveillance.. OLIVIER Dominique nom d'usage : MANJOT Dominique devient membre du conseil de surveillance.. DRUGE Nadine nom d'usage : MANJOT Nadine devient membre du conseil de surveillance..)
- 21 octobre 2016 : MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT n'est plus président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT devient président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT devient membre du conseil de surveillance. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire FIDUCIAIRE CENTREX Sté par actions simplifiée)
- 17 octobre 2019 : MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT devient membre du conseil de surveillance. OLIVIER Dominique nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance)
- 06 décembre 2020 : Sté par actions simplifiée FIDUCIAIRE CENTREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. NICOLAS-VULLIERME Bruno nom d'usage : NICOLAS-VULLIERME n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 27 janvier 2022 : Sté par actions simplifiée ALMAT INVES'T devient président. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT n'est plus président du directoire. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus président du conseil de surveillance. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT n'est plus vice président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. DRUGE Nadine nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING MANJOT | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING MANJOT | |
Identifiant de l'entreprise | 352926794 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 9 RUE YVES TOUDIC 69200 VENISSIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 décembre 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 1 753 536,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 décembre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 388 681,00 | |
Résultat net | 5 576 103,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 891 092 |
Immobilisation incorporelle | 378 751 |
Immobilisation corporelle | 1 429 983 |
Immobilisation financière | 1 082 358 |
Actif circulant net | 3 540 404 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 105 045 |
Placement | 435 359 |
Total Actif | 6 431 497 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 146 260 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 285 237 |
Total Passif | 6 431 496 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 388 681 |
Produit d'exploitation | 413 440 |
Charge d'exploitation | 246 286 |
Résultat d'exploitation | 167 154 |
Produit financier net | 2 983 813 |
Charge financière | 661 |
Résultat financier | 2 983 152 |
Résultat courrant | 3 150 306 |
Produit exceptionnel | 5 046 924 |
Charges exceptionnelles | 2 410 964 |
Résultat exceptionnel | 2 635 960 |
Résultat net | 5 576 103 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35292679400012 | HOLDING MANJOT 9 RUE YVES TOUDIC 69200 VENISSIEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
MANJOT Frederic nom d'usage : MANJOT Frederic n'est plus président du conseil d'administration.. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT Frédéric devient président du directoire.. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT Frédéric devient membre du directoire.. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT Michel n'est plus administrateur.. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT Michel devient membre du directoire.. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT André n'est plus administrateur.. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT André devient membre du directoire.. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT Patrick devient membre du directoire.. MANJOT Gerard nom d'usage : MANJOT Gerard n'est plus administrateur.. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT Gérard devient président du conseil de surveillance.. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT Laurence devient vice président du conseil de surveillance.. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT Laurence devient membre du conseil de surveillance.. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT Gérard devient membre du conseil de surveillance.. OLIVIER Dominique nom d'usage : MANJOT Dominique devient membre du conseil de surveillance.. DRUGE Nadine nom d'usage : MANJOT Nadine devient membre du conseil de surveillance..
MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT n'est plus président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT devient président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT devient membre du conseil de surveillance. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire FIDUCIAIRE CENTREX Sté par actions simplifiée
MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT devient membre du conseil de surveillance. OLIVIER Dominique nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance
Sté par actions simplifiée FIDUCIAIRE CENTREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. NICOLAS-VULLIERME Bruno nom d'usage : NICOLAS-VULLIERME n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée ALMAT INVES'T devient président. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT n'est plus président du directoire. MANJOT Frédéric nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT André Louis René Jean nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du directoire. MANJOT Patrick nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus président du conseil de surveillance. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT n'est plus vice président du conseil de surveillance. MANJOT Michel nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. BOURDIN Laurence nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. MANJOT Gérard nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance. DRUGE Nadine nom d'usage : MANJOT n'est plus membre du conseil de surveillance