M Geoffroy HEME DE LACOTTE
Président du conseil d`administration de ILE DE FRANCE MANUTENTION
M Geoffroy HEME DE LACOTTE a 48 ans ( naissance en 1974), est Président du conseil d`administration de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION
M Geoffroy HEME DE LACOTTE peut être contacté au siège de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION par courrier à l'adresse ILE DE FRANCE MANUTENTION ZONE INDUSTRIELLE 7 RUE AUGUSTIN FRESNEL BP 40230 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE, par téléphone au 0134387630 ou par fax au 01Â 34Â 38Â 76Â 39
La société ILE DE FRANCE MANUTENTION est principalement dirigée par M Geoffroy HEME DE LACOTTE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société ILE DE FRANCE MANUTENTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35303256800050.
- M Alexandre TORT, Administrateur (1974) depuis le 03 juin 2017
- M Damien SANTIONI, Commissaire aux comptes suppléant (1983) depuis le 29 décembre 2016
- M Geoffroy HEME DE LACOTTE, Président du conseil d`administration (1974) depuis le 03 juin 2017
- M Geoffroy HEME DE LACOTTE, Directeur général (1974) depuis le 14 juin 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION est de 46 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alfredo PEREIRA, Président du conseil d`administration (1959) du 28 novembre 2009 au 12 décembre 2009
- M Alfredo PEREIRA, Président du conseil d`administration (1959) du 12 décembre 2009 au 14 juin 2017
- M Alfredo PEREIRA, Directeur général (1959) du 24 juillet 2015 au 14 juin 2017
- M Alfredo PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, Président du conseil d`administration (1959) du 19 janvier 2005 au 28 novembre 2009
- M Claude GUENOT, Administrateur (1939) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2009
- M Laurent THEAU, Commissaire aux comptes titulaire (1944) du 24 juillet 2015 au 29 décembre 2016
- MME Corinne COSTA, Administrateur (1964) du 19 janvier 2005 au 03 juin 2017
- MME Daniele OLIVEIRA, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 03 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- BUREAU FRANCAIS D`EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B F E C, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 juillet 2015
- CAPM EUROPE, Administrateur depuis le 03 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ILE DE FRANCE MANUTENTION | |
Sigle de l'entreprise | IFM | |
Entrepreneurs individuels | ILE DE FRANCE MANUTENTION | |
Identifiant de l'entreprise | 353032568 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 7 RUE AUGUSTIN FRESNEL 95190 GOUSSAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 27 octobre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35303256800050 | ILE DE FRANCE MANUTENTION ZONE INDUSTRIELLE 7 RUE AUGUSTIN FRESNEL BP 40230 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Président directeur général : PEREIRA ALFREDO DA SILVA OLIVEIRA modification le 04 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : THEAU Laurent Jean-Michel en fonction le 11 Septembre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : PARICAUD Bertrand en fonction le 11 Septembre 2001 Administrateur : PELOILLE Daniele en fonction le 05 Mars 2002 Administrateur : COSTA Corinne en fonction le 05 Mars 2002
Président du conseil d'administration Directeur général : OLIVEIRA DE SOUSA Alfredo modification le 08 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : THEAU Laurent Jean-Michel en fonction le 11 Septembre 2001 Administrateur : PELOILLE Daniele en fonction le 05 Mars 2002 Administrateur : COSTA Corinne en fonction le 05 Mars 2002 Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B. F. E. C en fonction le 22 Juillet 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : OLIVEIRA DE SOUSA Alfredo modification le 08 Décembre 2009 ; Administrateur : PELOILLE Daniele en fonction le 05 Mars 2002 ; Administrateur : COSTA Corinne en fonction le 05 Mars 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B. F. E. C modification le 27 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SANTIONI Damien en fonction le 27 Décembre 2016
Président du conseil d'administration Directeur général : OLIVEIRA DE SOUSA Alfredo modification le 08 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B. F. E. C modification le 27 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SANTIONI Damien en fonction le 27 Décembre 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : HEME DE LACOTTE Geoffroy en fonction le 01 Juin 2017 ; Administrateur : CAPM EUROPE en fonction le 01 Juin 2017 ; Administrateur : TORT Alexandre en fonction le 01 Juin 2017
Commissaire aux comptes titulaire : BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B. F. E. C modification le 27 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SANTIONI Damien en fonction le 27 Décembre 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : HEME DE LACOTTE Geoffroy modification le 12 Juin 2017 ; Administrateur : CAPM EUROPE représenté par HEME DE LACOTTE Geoffroy modification le 12 Juin 2017 ; Administrateur : TORT Alexandre en fonction le 01 Juin 2017
Commissaire aux comptes titulaire : BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B.F.E.C modification le 27 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SANTIONI Damien en fonction le 27 Décembre 2016 ; Président : CAPM EUROPE représenté par HEME DE LACOTTE Geoffroy modification le 02 Octobre 2018