M Sylvain SPONTON
Gérant de GARINOT CONSEIL
M Sylvain SPONTON a 37 ans ( naissance en 1985), est Gérant de la société GARINOT CONSEIL
M Sylvain SPONTON peut être contacté au siège de la société GARINOT CONSEIL par courrier à l'adresse GARINOT CONSEIL PHARMEUROPE CESSIONS CONSEILS DELAVENN TOUR MONTPARNASSE PARIS 15 33 AVENUE DU MAINE BP 171 75755 PARIS CEDEX 15 FRANCE, par téléphone au 01Â 56Â 54Â 92Â 00 ou par fax au 01Â 53Â 62Â 96Â 11
La société GARINOT CONSEIL est principalement dirigée par M Sylvain SPONTON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société GARINOT CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35309735500039.
- M Sylvain SPONTON, Gérant (1985) depuis le 12 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Fabrice SPONTON, Gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 12 août 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GARINOT CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | GARINOT CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 353097355 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 33 AV DU MAINE 75015 75755 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 12 juin 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011) | 91 469,00 | |
Résultat net | -2 963,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 335 688 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 15 963 |
Immobilisation financière | 319 725 |
Actif circulant net | 76 496 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 897 |
Placement | 75 599 |
Total Actif | 412 183 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 217 166 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 185 |
Dette | 193 832 |
Total Passif | 412 183 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 91 469 |
Produit d'exploitation | 91 469 |
Charge d'exploitation | 71 268 |
Résultat d'exploitation | 20 201 |
Produit financier net | 707 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 707 |
Résultat courrant | 20 908 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 12 195 |
Résultat exceptionnel | -12 195 |
Résultat net | -2 963 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35309735500039 | GARINOT CONSEIL PHARMEUROPE CESSIONS CONSEILS DELAVENN TOUR MONTPARNASSE PARIS 15 33 AVENUE DU MAINE BP 171 75755 PARIS CEDEX 15 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Gérant partant : Sponton, Fabrice, nomination du Gérant : Sponton, Sylvain