M Michel GAGNIAC
Président du directoire de CADRES BLANCS G&B
M Michel GAGNIAC a 75 ans ( naissance en 1947), est Président du directoire de la société CADRES BLANCS G&B
M Michel GAGNIAC peut être contacté au siège de la société CADRES BLANCS G&B par courrier à l'adresse CADRES BLANCS G&B 13 RUE CELESTIN MALO 59210 COUDEKERQUE BRANCHE FRANCE
La société CADRES BLANCS G&B est principalement dirigée par M Michel GAGNIAC qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société CADRES BLANCS G&B est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35345228700082.
Anciens dirigeants :
- M Bernard MAQUET, Président du conseil de surveillance (1951) du 25 juin 2014 au 14 novembre 2014
- M Francois GARCHETTE, Président du conseil de surveillance (1969) du 05 décembre 2009 au 25 juin 2014
- M Jacques HARDOIN, Président du conseil de surveillance (1953) du 26 juillet 2005 au 06 février 2010
- M Jean OLIVAUX, Président du conseil de surveillance (1947) du 06 juillet 2004 au 26 juillet 2005
- M Louis CHAULET, Directeur général unique (1948) du 14 novembre 2014 au 18 décembre 2014
- M Michel GAGNIAC, Président du directoire (1947) du 06 juillet 2004 au 05 décembre 2009
- M Pascal MADELEINE, Président du directoire (1967) du 06 février 2010 au 13 février 2010
- M Pascal MADELINE, Directeur général unique (1967) du 13 février 2010 au 14 novembre 2014
- M Philippe DEMAEGDT, Président du conseil de surveillance (1941) du 14 novembre 2014 au 18 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 juin 2017
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 juin 2017
- COD COMMUNICATION OUTDOOR DEVELOPPEMENT, Président depuis le 18 décembre 2014
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juin 2017
- IN EXTENSO ALENCON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juin 2017
13 RUE CELESTIN MALO
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Téléphone : Société
CADRES BLANCS G&B
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CADRES BLANCS G&B | |
Entrepreneurs individuels | CADRES BLANCS G&B | |
Identifiant de l'entreprise | 353452287 | |
Numéro interne du siège | 00082 | |
Adresse | 2 RUE EDOUARD BELIN 61000 ALENCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 07 octobre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 149 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 6 418 000,00 | |
Résultat net | -1 108 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale | 7312Z | |
Première activité | 7312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 6 138 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 322 000 |
Immobilisation corporelle | 798 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 4 269 000 |
Stock | 50 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 4 020 000 |
Placement | 198 000 |
Total Actif | 10 407 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 085 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 663 000 |
Dette | 3 658 000 |
Total Passif | 10 407 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 418 000 |
Produit d'exploitation | 6 520 000 |
Charge d'exploitation | 6 678 000 |
Résultat d'exploitation | -158 000 |
Produit financier net | 52 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 45 000 |
Résultat courrant | -113 000 |
Produit exceptionnel | 216 000 |
Charges exceptionnelles | 1 211 000 |
Résultat exceptionnel | -995 000 |
Résultat net | -1 108 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35345228700082 | CADRES BLANCS G&B CADRES BLANCS G ET B 2 RUE EDOUARD BELIN 61000 ALENCON FRANCE |
35345228700041 | CADRES BLANCS G&B 13 RUE CELESTIN MALO 59210 COUDEKERQUE BRANCHE FRANCE |
35345228700074 | CADRES BLANCS G&B 2 ROUTE DE BLENDECQUES 62219 LONGUENESSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 26 17 55 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-alencon.fr.
Les greffiers sont : GALLOT-LEMONNIER Annie
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Président du Directoire : GAGNIAC Michel. Membre du Directoire : GARCHETTE François. Membre du Directoire : LARIVIERE Brigitte né(e) LHEUREUX. Président du Conseil de Surveillance : HARDOIN Jacques. Vice-Président du Conseil de Surveillance : GARCHETTE Nicole né(e) GENEVIEVE. Membre du Conseil de Surveillance : GARCHETTE COMMUNICATION (SAD) représenté par GARCHETTE Marie-Blanche né(e) THOMAS. Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAGE SIA (SA) représenté par BONIEUX Marien. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERY ET ASSOCIES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : SANGNIER Dominique. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président du directoire : GARCHETTE François Président du conseil de surveillance : HARDOIN Jacques Vice-président du conseil de surveillance : GENEVIEVE Nicole Membre du conseil de surveillance : GARCHETTE COMMUNICATION Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAG Membre du directoire : LHEUREUX Brigitte Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SANGNIER Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du directoire : MADELINE Pascal Président du conseil de surveillance : GARCHETTE François Vice-président du conseil de surveillance : GENEVIEVE Nicole Membre du conseil de surveillance : HARDOIN Jacques Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAG, représenté par M BONIEUX Marien Raymond Membre du directoire : LHEUREUX Brigitte Membre du directoire : PARPENTIER Rudy Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du directoire : MADELINE Pascal Président du conseil de surveillance : GARCHETTE François Vice-président du conseil de surveillance : GENEVIEVE Nicole Membre du conseil de surveillance : HARDOIN Jacques Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAG, représenté par M BONIEUX Marien Raymond Membre du directoire : LHEUREUX Brigitte Membre du directoire : PARMENTIER Rudy Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SANGNIER Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du directoire : MADELINE Pascal Président du conseil de surveillance : GARCHETTE François Vice-président du conseil de surveillance : GENEVIEVE Nicole Membre du conseil de surveillance : HARDOIN Jacques Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAG, représenté par M BONIEUX Marien Raymond Membre du directoire : PARMENTIER Rudy Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SANGNIER Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du directoire : MADELINE Pascal Président du conseil de surveillance : GARCHETTE François Vice-président du conseil de surveillance : GENEVIEVE Nicole Membre du conseil de surveillance : HARDOIN Jacques Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAG, représenté par M BONIEUX Marien Raymond Membre du conseil de surveillance : MAQUET Bernard Membre du directoire : PARMENTIER Rudy Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SANGNIER Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
nomination du Président du directoire : Madeline, Pascal, nomination du Membre du directoire : Parmentier, Rudy, nomination du Président du conseil de surveillance : Garchette, Francois, nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Garchette, Nicole, nomination du Membre du conseil de surveillance : Hardoin, Jacques, nomination du Membre du conseil de surveillance : Maquet, Bernard, nomination du Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D INVESTISSEMENT DANS L AFFICHAGE SIA représenté par M. BONIEUX MARIEN RAYMOND, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : STE PIERRE THIERRY ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sangnier, Dominique, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Membre du directoire partant : Parmentier, Rudy
Commissaire aux comptes titulaire partant : STE PIERRE THIERRY ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sangnier, Dominique
modification du Directeur général unique Madeline, Pascal, Président du conseil de surveillance partant : Garchette, Francois, nomination du Président du conseil de surveillance : Maquet, Bernard, Vice-président du conseil de surveillance partant : Genevieve, nom d'usage : Garchette, Nicole, nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Hardoin, Jacques, modification du Membre du conseil de surveillance Maquet, Bernard
Président : COD COMMUNICATION OUTDOOR DEVELOPPEMENT (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ALENCON (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : COD COMMUNICATION OUTDOOR DEVELOPPEMENT (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ALENCON (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : COD COMMUNICATION OUTDOOR DEVELOPPEMENTà; Directeur général : YAMINI Pascalà; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ALENCON