MME Catherine TRACARD
Commissaire aux comptes suppléant de MERTZ ROLAND
MME Catherine TRACARD a 55 ans ( naissance en 1967), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société MERTZ ROLAND
MME Catherine TRACARD peut être contacté au siège de la société MERTZ ROLAND par courrier à l'adresse MERTZ ROLAND ESPACE GOURMETS 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 24200 SARLAT LA CANEDA FRANCE, par téléphone au 0553590085 ou par fax au 05Â 53Â 59Â 22Â 64
La société MERTZ ROLAND est principalement dirigée par MME Catherine TRACARD qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ,marchés, stands
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4781Z (Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés), les activités sont :
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'aliments préparés destinés à être consommés sur place (services de restauration mobile) (cf56.10C)
La société MERTZ ROLAND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35372300000017.
- MME Catherine TRACARD, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 29 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Roland MERTZ, Président (1955) du 01 janvier 2000 au 29 août 2015
Dirigeants personne morale:
- SAS ML PATISSERIE, Président depuis le 29 août 2015
- WILSON AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MERTZ ROLAND | |
Entrepreneurs individuels | MERTZ ROLAND | |
Identifiant de l'entreprise | 353723000 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 24200 SARLAT LA CANEDA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 501 144,00 | |
Résultat net | 16 621,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4781Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4781Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | |
Activité principale au registre des métiers | 1071DZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | |
Synonyme | marchés, stands | |
Principal | stand alimentaire sur marché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 227 706 |
Immobilisation incorporelle | 221 051 |
Immobilisation corporelle | 4 167 |
Immobilisation financière | 2 488 |
Actif circulant net | 68 086 |
Stock | 15 377 |
Avance | 0 |
Créance | 42 210 |
Placement | 10 499 |
Total Actif | 295 792 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 228 013 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 67 778 |
Total Passif | 295 791 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 501 144 |
Produit d'exploitation | 504 265 |
Charge d'exploitation | 485 252 |
Résultat d'exploitation | 19 013 |
Produit financier net | 5 |
Charge financière | 943 |
Résultat financier | -938 |
Résultat courrant | 18 075 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 308 |
Résultat exceptionnel | -308 |
Résultat net | 16 621 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35372300000017 | MERTZ ROLAND ESPACE GOURMETS 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 24200 SARLAT LA CANEDA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 63 58 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bergerac.fr.
Les greffiers sont : ALBRIGO Karine , GUILLOTON Véronique
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi 8H45-12H00 et de 13h30-17h00
- 00992 Boucherie
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01286 Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie
- 01504 Poissonnerie
- 01501 Restauration rapide
Président : MERTZ Roland modification le 31 Mars 2015
Démission du Président : MERTZ Roland modification le 26 Juin 2015 Nouveau Président : SAS ML PATISSERIE en fonction le 23 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LOSTE Catherine en fonction le 23 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : WILSON. AUDIT en fonction le 26 Juin 2015