M Emmanuel RIETVELT
Président de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE
M Emmanuel RIETVELT a 66 ans ( naissance en 1958), est Président de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE
M Emmanuel RIETVELT peut être contacté au siège de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE par courrier à l'adresse ENTR TRAVAUX PUBLICS MACONNERIE ZONE ARTISANALE DE TALHOUET 56330 PLUVIGNER FRANCE, par téléphone au 0297767808 ou par fax au 02Â 97Â 50Â 93Â 01
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE est principalement dirigée par M Emmanuel RIETVELT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35400438400039.
- M Emmanuel RIETVELT, Président (1958) depuis le 03 mai 2016
- MME Emmanuelle LE BEVER, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 25 février 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE est de 59 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Carolus RIETVELT, Gérant (1932) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
- M Emmanuel RIETVELT, Président (1958) du 19 septembre 2006 au 03 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- SARL A A C C, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 février 2017
- CABINET COLIN-HENRIO, Commissaire aux comptes titulaire du 03 mai 2016 au 21 octobre 2016
- OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant du 03 mai 2016 au 25 février 2017
- OUEST CONSEILS LORIENT, Commissaire aux comptes titulaire du 21 octobre 2016 au 25 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE | |
Sigle de l'entreprise | E.T.P.M. | |
Entrepreneurs individuels | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MACONNERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 354004384 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | ZA DE TALHOUET 56330 PLUVIGNER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 mars 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 190 000,00 | |
Résultat net | 34 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 222 000 |
Immobilisation incorporelle | 790 |
Immobilisation corporelle | 220 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 759 000 |
Stock | 75 000 |
Avance | 30 |
Créance | 279 000 |
Placement | 405 000 |
Total Actif | 981 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 531 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 450 000 |
Total Passif | 981 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 190 000 |
Produit d'exploitation | 2 266 000 |
Charge d'exploitation | 2 227 000 |
Résultat d'exploitation | 38 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 850 |
Résultat courrant | 39 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | -7 000 |
Résultat net | 34 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35400438400039 | ENTR TRAVAUX PUBLICS MACONNERIE ZONE ARTISANALE DE TALHOUET 56330 PLUVIGNER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15 Mars 2015 , désignant administrateur Selarl Ajire-Maître Hubben 6, cours Raphaël Binet - CS 76531 - 35065 Rennes Cedex avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selarl Erwan Flâtrés 2, rue Dupleix - 56100 Lorient . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Président : RIETVELT Emmanuel, Carl, Ferdinand ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS LORIENT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : OUEST CONSEILS AUDIT (SAS)
Président : RIETVELT Emmanuel, Carl, Ferdinand ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL A.A.C.C. (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LE BEVER Emmanuelle, Annie, Gilles né(e) SCHIER
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY 6, cours Raphaël Binet - CS 76531 - 35065 Rennes Cedex .
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 août 2020, désignant liquidateur Selarl Erwan Flatres 2 rue Dupleix 56100 Lorient. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com à l?exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.