MME Claudine KERBOURC`H
Président de ANSEL MAREE
MME Claudine KERBOURC`H a 74 ans ( naissance en 1950), elle est Président de la société ANSEL MAREE
MME Claudine KERBOURC`H peut être contacté au siège de la société ANSEL MAREE par courrier à l'adresse ANSEL MAREE SAINT GUENOLE 29760 PENMARCH , par téléphone au 0298921805 ou par fax au 02Â 98Â 92Â 18Â 05
La société ANSEL MAREE est principalement dirigée par MME Claudine KERBOURC`H qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de poissons, vendeur de poissons en gros, grossiste en crustacés, vendeur de crustacés en gros, grossiste en mollusques, vendeur de mollusques en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4638A (Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques), les activités sont :
- Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
La société ANSEL MAREE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/02/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37578015200076.
- MME Danielle VESQUE, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 05 septembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Herve LE CORRE, Directeur général (1947) du 19 janvier 2005 au 13 décembre 2005
- M Marcel KERBOURC`H, Directeur général (1949) du 13 décembre 2005 au 25 août 2009
- M Richard PERELLI, Président (1965) du 30 juin 2009 au 17 novembre 2012
- MME Claudine KERBOURC`H, Président (1950) du 13 décembre 2005 au 30 juin 2009
- MME Danielle LE CORRE, Président (1949) du 19 janvier 2005 au 13 décembre 2005
Dirigeants personne morale:
- ELINA, Président depuis le 17 novembre 2012
- GORIOUX FARO ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANSEL MAREE | |
Entrepreneurs individuels | ANSEL MAREE | |
Identifiant de l'entreprise | 375780152 | |
Numéro interne du siège | 00076 | |
Adresse | TERRE PLEIN DU PORT 29100 29173 DOUARNENEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 septembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 5 422 000,00 | |
Résultat net | -117 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4638A : Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | |
Activité principale de l'entreprise | 4638A : Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | |
Activité principale | 4638A | |
Première activité | 4638A | |
Deuxième activité | 4723Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de poissons, vendeur de poissons en gros, grossiste en crustacés, vendeur de crustacés en gros, grossiste en mollusques, vendeur de mollusques en gros | |
Principal | poissonnier de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 278 000 |
Immobilisation incorporelle | 113 000 |
Immobilisation corporelle | 86 000 |
Immobilisation financière | 79 000 |
Actif circulant net | 738 000 |
Stock | 23 000 |
Avance | 0 |
Créance | 605 000 |
Placement | 110 000 |
Total Actif | 1 016 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 336 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 680 000 |
Total Passif | 1 016 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 422 000 |
Produit d'exploitation | 5 478 000 |
Charge d'exploitation | 5 594 000 |
Résultat d'exploitation | -115 000 |
Produit financier net | 950 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | -117 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | -230 |
Résultat net | -117 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37578015200076 | ANSEL MAREE TERRE PLEIN DU PORT BP 324 29173 DOUARNENEZ CEDEX FRANCE |
37578015200084 | ANSEL MAREE LA MAREE BRETONNE 14 QUARTIER LA CRIEE 29730 GUILVINEC FRANCE |
37578015200068 | ANSEL MAREE SAINT GUENOLE 29760 PENMARCH |
Le greffe peut être appelé au 02 98 55 42 47 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-quimper.fr.
Les greffiers sont : DE KERGARIOU Guillaume
Le greffe est ouvert 8h15 - 12h15/13h15 - 16h15
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01589 Mareyeurs expéditeurs
- 01504 Poissonnerie
Président : PERELLI Richard. Directeur général : KERBOURC'H Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE.
Président : PERELLI Richard Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE
Président : ELINA (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 21 Juillet 2016, désignant liquidateur la SELARL EMJ, représentée par Maître CORRE 6, rue Saint-Marc - 29000 Quimper . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.