MME Judith DEVILLAIRS ODINGA
Gérant de DEVILLAIRS SARL
MME Judith DEVILLAIRS ODINGA a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Gérant de la société DEVILLAIRS SARL
MME Judith DEVILLAIRS ODINGA peut être contacté au siège de la société DEVILLAIRS SARL par courrier à l'adresse DEVILLAIRS SARL 39 B AVENUE DE LA PIERRE LONGUE 44490 LE CROISIC FRANCE
La société DEVILLAIRS SARL est principalement dirigée par MME Judith DEVILLAIRS ODINGA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société DEVILLAIRS SARL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/12/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38012905600020.
- M Cyril DEVILLAIRS, Gérant (1976) depuis le 18 octobre 2012
- M Loic DEVILLAIRS, Gérant (1984) depuis le 18 octobre 2012
- M Marcel DEVILLAIRS, Gérant (1951) depuis le 18 octobre 2012
- M Sebastien DEVILLAIRS, Gérant (1972) depuis le 18 octobre 2012
- MME Judith DEVILLAIRS ODINGA, Gérant (1978) depuis le 20 février 2014
- MME Tiphaine DEVILLAIRS, Gérant (1981) depuis le 20 février 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société DEVILLAIRS SARL est de 48 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cyril DEVILLAIRS, Co-gérant (1976) du 15 juillet 2008 au 18 octobre 2012
- M Marcel DEVILLAIRS, Gérant (1951) du 14 décembre 2004 au 15 juillet 2008
- M Sebastien DEVILLAIRS, Co-gérant (1972) du 15 juillet 2008 au 18 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DEVILLAIRS SARL | |
Entrepreneurs individuels | DEVILLAIRS SARL | |
Identifiant de l'entreprise | 380129056 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 39 B AV PIERRE LONGUE 44490 LE CROISIC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 novembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 novembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 037,00 | |
Résultat net | 1 168,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 711 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 |
Immobilisation financière | 2 710 |
Actif circulant net | 9 380 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 841 |
Placement | 6 539 |
Total Actif | 12 091 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 302 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 789 |
Total Passif | 12 091 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 037 |
Produit d'exploitation | 1 040 |
Charge d'exploitation | 937 |
Résultat d'exploitation | 103 |
Produit financier net | 1 367 |
Charge financière | 168 |
Résultat financier | 1 199 |
Résultat courrant | 1 301 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 168 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38012905600020 | DEVILLAIRS SARL 39 B AVENUE DE LA PIERRE LONGUE 44490 LE CROISIC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Co-gérant : DEVILLAIRS Marcel Joseph MarieCo-gérant : DEVILLAIRS Sébastien Joseph Paul. Co-gérant : DEVILLAIRS Cyril François Jean-Luc.
nomination du Gérant : Odinga, nom d'usage : Devillairs Odinga, Judith, nomination du Gérant : Noel, nom d'usage : Devillairs, Tiphaine
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO OUEST AUDIT