M Johannes NEVANLINNA
Gérant de SELLERIE DE GROSBOIS
M Johannes NEVANLINNA a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société SELLERIE DE GROSBOIS
M Johannes NEVANLINNA peut être contacté au siège de la société SELLERIE DE GROSBOIS par courrier à l'adresse SELLERIE DE GROSBOIS DOMAINE DE GROSBOIS 94470 BOISSY ST LEGER FRANCE, par téléphone au 0145697198 ou par fax au 01Â 45Â 95Â 18Â 63
La société SELLERIE DE GROSBOIS est principalement dirigée par M Johannes NEVANLINNA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ,vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4764Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles de sport, d'articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'articles de tir et de chasse (y compris les munitions) (cf47.78C)
La société SELLERIE DE GROSBOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/08/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38035585900022.
- M Denis MARQUES, Gérant (1983) depuis le 15 septembre 2016
- M Johannes NEVANLINNA, Gérant (1978) depuis le 15 septembre 2016
- M Rune STADVEN, Gérant (1971) depuis le 15 septembre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SELLERIE DE GROSBOIS est de 45 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Erik LINDSTAD, Gérant (1982) du 10 juillet 2013 au 15 septembre 2016
- M Gunnar GANGSO, Gérant (1948) du 09 mai 2006 au 26 juin 2014
- M Roger JAMES, Gérant (1945) du 19 janvier 2005 au 09 mai 2006
- M Terje LINDSTAD, Gérant (1984) du 10 juillet 2013 au 15 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELLERIE DE GROSBOIS | |
Entrepreneurs individuels | SELLERIE DE GROSBOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 380355859 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | DOM DE GROSBOIS 94470 BOISSY SAINT LEGER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 87 622,45 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 décembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 666 879,00 | |
Résultat net | -112 710,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Activité principale au registre des métiers | 1512ZC | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport | |
Principal | magasin d'articles de sport |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 50 532 |
Immobilisation incorporelle | 45 735 |
Immobilisation corporelle | 4 248 |
Immobilisation financière | 549 |
Actif circulant net | 308 815 |
Stock | 159 400 |
Avance | 0 |
Créance | 145 969 |
Placement | 3 446 |
Total Actif | 359 347 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 96 214 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 263 134 |
Total Passif | 359 347 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 666 879 |
Produit d'exploitation | 682 942 |
Charge d'exploitation | 710 589 |
Résultat d'exploitation | -27 647 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 85 063 |
Résultat financier | -85 063 |
Résultat courrant | -112 710 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -112 710 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38035585900022 | SELLERIE DE GROSBOIS DOMAINE DE GROSBOIS 94470 BOISSY ST LEGER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01423 Navigation de plaisance
- 01090 Services de l'automobile
Gérant : GANGSO Gunnar en fonction le 05 Juillet 2010 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : MARQUES Thimothé en fonction le 08 Juillet 2013 Gérant : LINDSTAD Erik en fonction le 08 Juillet 2013 Gérant : LINDSTAD Terje en fonction le 08 Juillet 2013
Gérant : LINDSTAD Erik en fonction le 08 Juillet 2013 Gérant : LINDSTAD Terje en fonction le 08 Juillet 2013 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : DELACENSERIE Agatha en fonction le 24 Juin 2014
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : DELACENSERIE Agatha en fonction le 24 Juin 2014 Gérant : MARQUES Denis en fonction le 13 Septembre 2016 Gérant : NEVANLINNA Johannes en fonction le 13 Septembre 2016 Gérant : STADVEN Rune en fonction le 13 Septembre 2016
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Maître Raoul le FOYER de COSTIL 195 Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Gérant : NEVANLINNA Johannes ; Gérant : MARQUES Denis