M Moise BELLITY
Administrateur de AUDIT CONSULTING TAXES GROUP
M Moise BELLITY a 67 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société AUDIT CONSULTING TAXES GROUP
M Moise BELLITY peut être contacté au siège de la société AUDIT CONSULTING TAXES GROUP par courrier à l'adresse AUDIT CONSULTING TAXES GROUP 89 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0144908590 ou par fax au 01 44 90 71 20
La société AUDIT CONSULTING TAXES GROUP est principalement dirigée par M Moise BELLITY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société AUDIT CONSULTING TAXES GROUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/01/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38039245600022.
- M Aaron ATTIAS, Administrateur (1968) depuis le 19 janvier 2005
- M Claude ESPERRON-DESSAUX, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 26 février 2016
- M Michael BENABOU, Commissaire aux comptes titulaire (1969) depuis le 26 février 2016
- M Moise BELLITY, Administrateur (1955) depuis le 19 janvier 2005
- M Philippe SZAFIR, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 26 février 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société AUDIT CONSULTING TAXES GROUP est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Albert ABEHSSERA, Administrateur (1962) du 19 janvier 2005 au 16 janvier 2015
- M Claude ESPERON DESSAUX, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 16 janvier 2015
- M Claude ESPERON-DESSAUX, Président-directeur général (1953) du 16 janvier 2015 au 26 février 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUDIT CONSULTING TAXES GROUP | |
Sigle de l'entreprise | ACTGROUP | |
Entrepreneurs individuels | AUDIT CONSULTING TAXES GROUP | |
Identifiant de l'entreprise | 380392456 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 89 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 mai 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 603 584,00 | |
Résultat net | 55 572,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 439 852 |
Immobilisation incorporelle | 406 277 |
Immobilisation corporelle | 19 618 |
Immobilisation financière | 13 957 |
Actif circulant net | 515 177 |
Stock | 7 255 |
Avance | 0 |
Créance | 115 942 |
Placement | 391 980 |
Total Actif | 955 029 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 835 380 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 119 649 |
Total Passif | 955 029 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 603 584 |
Produit d'exploitation | 605 901 |
Charge d'exploitation | 543 737 |
Résultat d'exploitation | 62 164 |
Produit financier net | 4 281 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 4 281 |
Résultat courrant | 66 445 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 55 572 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38039245600022 | AUDIT CONSULTING TAXES GROUP 89 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Commissaire aux comptes titulaire partant : Benabou, Michael ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Szafir, Philippe